BEIJEN DIRK JOHAN
Informe ejecutivo de BEIJEN DIRK JOHAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BEIJEN DIRK JOHAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEA FLOWER MIRAFLORES SA | Representante | 18/08/2009 |
VINCULACIONES DE BEIJEN DIRK JOHAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEIJEN DIRK JOHAN
Empresa: INMODRATX SL
Liquidador
- Beijen Dirk Johan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 84, S 8, H PM 34447, I/A 2 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-07
Empresa: INMODRATX SL
Administrador Unico
Liquidador
- Beijen Dirk Johan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 84, S 8, H PM 34447, I/A 2 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-07
Empresa: PUEBLO SIERRA DE ALTEA SA
Administrador Unico
Representante
- Beijen Dirk Johan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19968 , F 161, S 8, H M 314454, I/A B (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-28
Empresa: SEA FLOWER MIRAFLORES SA
Representante
- Beijen Dirk Johan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23176 , F 209, S 8, H M 278536, I/A 25 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-164-28
Empresa: PUEBLO SIERRA DE ALTEA SA
Administrador Unico
Representante
- Beijen Dirk Johan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19968 , F 160, S 8, H M 314454, I/A 18 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-28
Información de BEIJEN DIRK JOHAN
Mostramos los datos de BEIJEN DIRK JOHAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEIJEN DIRK JOHAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos