GIRONA MIRALLES IRENE
Informe ejecutivo de GIRONA MIRALLES IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIRONA MIRALLES IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CMF 1945 SL | Apoderado Solidario | 04/04/2023 | |
GESVALMINA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/03/2023 | |
CMF 1945 SL | Secretario | 13/09/2016 | |
CMF 1945 SL | Consejero | 13/09/2016 |
VINCULACIONES DE GIRONA MIRALLES IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIRONA MIRALLES IRENE
Empresa: CMF 1945 SL
Apoderado Solidario
- Girona Miralles Antonio
- Girona Miralles Carmen
- Girona Miralles Irene
- Girona Miralles Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6550, L 3854, F 20, S 8, H V 70195, I/A 18 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-46
Empresa: CMF 1945 SL
Apoderado
- Girona Miralles Antonio
- Girona Miralles Antonio
- Girona Miralles Carmen
- Girona Miralles Irene
- Girona Miralles Irene
- Girona Miralles Santiago
- Miralles Ferrer Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6550, L 3854, F 20, S 8, H V 70195, I/A 18 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-46
Empresa: GESVALMINA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Girona Miralles Antonio
- Girona Miralles Carmen
- Girona Miralles Irene
- Girona Miralles Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6424, L 3729, F 118, S 8, H V 65084, I/A 23 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-46
Empresa: GESVALMINA SL
Apoderado Mancomunado
- Girona Miralles Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6424, L 3729, F 118, S 8, H V 65084, I/A 23 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-46
Empresa: CMF 1945 SL
Apoderado
- Girona Miralles Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6550, L 3854, F 20, S 8, H V 70195, I/A 16 (18/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-46
Empresa: CMF 1945 SL
Consejero
- Girona Miralles Carmen
- Girona Miralles Irene
- Girona Miralles Santiago
Presidente
Secretario
- Girona Miralles Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6550, L 3854, F 19, S 8, H V 70195, I/A 15 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-46
Empresa: CMF 1945 SL
Consejero
- Girona Miralles Carmen
- Girona Miralles Irene
- Girona Miralles Santiago
- Miralles Ferrer Maria Carmen
Presidente
Secretario
- Girona Miralles Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6550, L 3854, F 19, S 8, H V 70195, I/A 14 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-46
Empresa: CMF 1945 SL
Presidente
Secretario
- Girona Miralles Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6550, L 3854, F 18, S 8, H V 70195, I/A 11 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-46
Empresa: GESVALMINA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Girona Miralles Irene
- Girona Noguera Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6424, L 3729, F 117, S 8, H V 65084, I/A 20 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-46
Empresa: GESVALMINA SL
Apoderado Mancomunado
- Girona Miralles Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6424, L 3729, F 116, S 8, H V 65084, I/A 19 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-46
VER MAS ACTOS
Información de GIRONA MIRALLES IRENE
Mostramos los datos de GIRONA MIRALLES IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIRONA MIRALLES IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos