GIRONA MIRALLES ANTONIO
Informe ejecutivo de GIRONA MIRALLES ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIRONA MIRALLES ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VISTAZUR INICIATIVAS SL | Administrador Solidario | 26/07/2023 | |
CMF 1945 SL | Apoderado Solidario | 04/04/2023 | |
GESVALMINA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/03/2023 | |
GESVALMINA SL | Secretario | 11/08/2016 | |
GESVALMINA SL | Consejero | 11/08/2016 |
VINCULACIONES DE GIRONA MIRALLES ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIRONA MIRALLES ANTONIO
Empresa: HOTELES ORANGE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 846, L 413, F 202, S 8, H CS 4990, I/A 69 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-12
Empresa: VISTAZUR INICIATIVAS SL
Administrador Solidario
- EXPLOTACIONES AGRICOLAS MARIBEN SL
- Girona Miralles Antonio
- INVERSEMA BOLSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1905, L 1465, F 106, S 8, H CS 46843, I/A 1 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-146-12
Empresa: CMF 1945 SL
Apoderado Solidario
- Girona Miralles Antonio
- Girona Miralles Carmen
- Girona Miralles Irene
- Girona Miralles Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6550, L 3854, F 20, S 8, H V 70195, I/A 18 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-46
Empresa: CMF 1945 SL
Apoderado
- Girona Miralles Antonio
- Girona Miralles Antonio
- Girona Miralles Carmen
- Girona Miralles Irene
- Girona Miralles Irene
- Girona Miralles Santiago
- Miralles Ferrer Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6550, L 3854, F 20, S 8, H V 70195, I/A 18 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-46
Empresa: GESVALMINA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Girona Miralles Antonio
- Girona Miralles Carmen
- Girona Miralles Irene
- Girona Miralles Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6424, L 3729, F 118, S 8, H V 65084, I/A 23 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-46
Empresa: GESVALMINA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Girona Miralles Antonio
- Girona Miralles Carmen
- Girona Miralles Santiago
- Girona Noguera Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6424, L 3729, F 118, S 8, H V 65084, I/A 23 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-46
Empresa: CMF 1945 SL
Apoderado
- Girona Miralles Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6550, L 3854, F 20, S 8, H V 70195, I/A 17 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-46
Empresa: HOTELES ORANGE SA
Consejero Delegado
Consejero
MiemComiGest
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 846, L 413, F 168, S 8, H CS 4990, I/A 59 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-12
Empresa: HOTELES ORANGE SA
Consejero Delegado
Consejero
MiemComiGest
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 846, L 413, F 168, S 8, H CS 4990, I/A 59 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-12
Empresa: GESVALMINA SL
Consejero
- Girona Miralles Antonio
- Girona Miralles Carmen
- Girona Miralles Santiago
Presidente
Secretario
- Girona Miralles Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6424, L 3729, F 118, S 8, H V 65084, I/A 21 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-46
VER MAS ACTOS
Información de GIRONA MIRALLES ANTONIO
Mostramos los datos de GIRONA MIRALLES ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIRONA MIRALLES ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos