GINER MARTINEZ MARIA ESTRELLA
Informe ejecutivo de GINER MARTINEZ MARIA ESTRELLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GINER MARTINEZ MARIA ESTRELLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTURIA SL | Administrador Concursal | 02/02/2015 | |
EL MUSEO EN TU CASA SL | Administrador Unico | 12/01/2010 |
VINCULACIONES DE GINER MARTINEZ MARIA ESTRELLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GINER MARTINEZ MARIA ESTRELLA
Empresa: FINANZAS URBANISTICAS 2004 SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FINANZAS URBANISTICAS 2004 SL
Nif:B97646178
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL UNO VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Fecha de Resolución:03/01/2012
Número Procedimiento Concursal:1477/2011
Datos Registrales:
Tomo:
8295
Libro:
5586
Folio:
28
Hoja:
8-108454
Inscripción:
8
Fecha Inscripción31/10/2016
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8295, L 5586, F 28, S 8, H V 108454, I/A 8 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-213-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CREACIONES PARA LA INDUSTRIA DEL FRIO SL
Nif:B46384079
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:2
Juez / Ponente:JACINTO TALENS SEGUI
Fecha de Resolución:23/01/2013
Número Procedimiento Concursal:1532/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3435
Libro:
748
Folio:
208
Hoja:
8-10401
Inscripción:
B
Fecha Inscripción21/04/2015
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435, L 748, F 208, S 8, H V 10401, I/A B (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-46
Empresa: INTURIA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INTURIA SL
Nif:B96361308
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Fecha de Resolución:23/12/2014
Número Procedimiento Concursal:977/2014
Datos Registrales:
Tomo:
5193
Libro:
2501
Folio:
86
Hoja:
8-41353
Inscripción:
5
Fecha Inscripción02/02/2015
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5193, L 2501, F 86, S 8, H V 41353, I/A 5 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-46
Empresa: GARAJE LUZ SA
Consejero
- Blanco Sanchez Lina Jesus
- Giner Martinez Maria Estrella
- Grima Aynat Ramon
- Martinez Serrano Jose Antonio
- Villarroya Garces Jaime
Presidente
Secretario
- Giner Martinez Maria Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419, L 732, F 83, S 8, H V 10196, I/A 7 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-46
Empresa: GARAJE LUZ SA
Consejero
- Blanco Sanchez Lina Jesus
- Giner Martinez Maria Estrella
- Grima Aynat Ramon
- Martinez Serrano Jose Antonio
- Villarroya Garces Jaime
Presidente
Secretario
- Giner Martinez Maria Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419, L 732, F 83, S 8, H V 10196, I/A 6 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CREACIONES PARA LA INDUSTRIA DEL FRIO SL
Nif:B46384079
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:2
Juez / Ponente:JACINTO TALENS SEGUI
Fecha de Resolución:23/01/2013
Número Procedimiento Concursal:1532/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3435
Libro:
748
Folio:
207
Hoja:
8-10401
Inscripción:
8
Fecha Inscripción12/02/2013
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435, L 748, F 207, S 8, H V 10401, I/A 8 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-46
Empresa: FINANZAS URBANISTICAS 2004 SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FINANZAS URBANISTICAS 2004 SL
Nif:B97646178
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL UNO VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Fecha de Resolución:03/01/2012
Número Procedimiento Concursal:1477/2011
Datos Registrales:
Tomo:
8295
Libro:
5586
Folio:
27
Hoja:
8-108454
Inscripción:
6
Fecha Inscripción17/02/2012
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8295, L 5586, F 27, S 8, H V 108454, I/A 6 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-46
Empresa: EL MUSEO EN TU CASA SL
Administrador Unico
- Giner Martinez Maria Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9123, L 6407, F 103, S 8, H V 136887, I/A 2 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-46
Empresa: EL MUSEO EN TU CASA SL
Administrador Mancomunado
- Giner Martinez Maria Estrella
- Gomez Guaita Fernando Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9123, L 6407, F 103, S 8, H V 136887, I/A 2 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-46
Empresa: EL MUSEO EN TU CASA SL
Administrador Mancomunado
- Giner Martinez Maria Estrella
- Gomez Guaita Fernando Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9123, L 6407, F 102, S 8, H V 136887, I/A 1 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-46
Información de GINER MARTINEZ MARIA ESTRELLA
Mostramos los datos de GINER MARTINEZ MARIA ESTRELLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GINER MARTINEZ MARIA ESTRELLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos