GIMENO BUSTOS VICENTE JOSE
Informe ejecutivo de GIMENO BUSTOS VICENTE JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIMENO BUSTOS VICENTE JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA | Apoderado | 14/03/2018 | |
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA | Apoderado | 21/10/2016 | 05/05/2017 |
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA | Apoderado | 09/09/2015 | 05/05/2017 |
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA | Apoderado Mancomunado | 31/08/2012 | 12/06/2015 |
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA | Apoderado | 14/11/2012 | |
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA | Apoderado | 20/10/2009 | 19/12/2011 |
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA | Apoderado | 09/08/2011 | 19/12/2011 |
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA | Apoderado Mancomunado | 22/02/2011 |
VINCULACIONES DE GIMENO BUSTOS VICENTE JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENO BUSTOS VICENTE JOSE
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Apoderado Mancomunado
- Aroca Gonzalez Jose Luis
- Beloso Gonzalez Inmaculada
- Blanco Gonzalez-fonticoba Antonio Raul
- Castejon Fernandez Gloria
- Constenla Carames Natalia
- De Andres Bedoya Maria
- De La Fuente Idigoras Miriam
- De La Fuente Lopez Josefina
- Figueroa Garcia Maria Del Carmen
- Fuente Perez Maria Concepcion
- Gervas De La Pisa Antonio
- Gimenez Gavilan Alfonso
- Gonzalez Martinez Margarita
- Hernanz Del Pozo Gema
- Isern Sanchez Lidia
- Lloreda Molina Humberto Manuel
- Lopez-mendieta Castillo Elena Maria
- Lujan Torres Pablo
- Marquez Grajea Ricardo
- Martinez Ruiz De Andreu Maria Dolores
- Not Valade Jean Jacques
- Nuñez Gallego Catalina De Siena
- Ogalla Sanchez Alfredo Manuel
- Pereira Saez Guillermo
- Perez Garcia Miguel
- Pleguezuelos Cobo Maria Asuncion
- Rodriguez Chacon Maria Soledad
- Saez Jimenez Benigno
- Ubeda Montero Maria Paz
Apoderado
- Baixauli Soria Paula
- De Gracia Belda Maria Desamparado
- Fernandez Canet Regina
- Ferrando Valverde Trinidad
- Garcia Huertas Maria Nieves
- Gimeno Bustos Vicente Jose
- Maldonado Picon Patricia
- Navarro Garcia Gutierrez Maria Del Mar
- Olmos Guerra Paloma
- Olmos Guerra Paloma
- Trozzo Francese Veronica
- Zulaica Lopez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32156 , F 160, S 8, H M 157985, I/A 644 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-28
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Apoderado Mancomunado
- Alcazar Cano Jose Antonio
- Antolinos Martinez Pedro Antonio
- Arizon Garcia Pilar
- Borque Sanabria Alfredo
- Clemente Gonzalez Paloma
- De Gracia Belda Maria Desamparados
- De La Fuente Lopez Julia
- Diaz Plaus Fuensanta
- Domenech Redondo Juan
- Fernandez Canet Regina
- Fumanal Andres Jeronimo
- Gallo Rodriguez Ana
- Gimenez Gavilan Alfonso
- Jimenez Garcia Javier
- Maldonado Picon Patricia
- Martin Puente Cesar
- Mora-figueroa Monfort Juan
- Navarro Garcia Gutierrez Maria Del Mar
- Ogalla Sanchez Alfredo Manuel
- Olmedo Bernal Santiago
- Olmos Guerra Paloma
- Pascual Segarra Vicente
- Perez Garcia Miguel
- Torres Gomez Ramon
- Urdiales Leon Araceli
- Vazquez Sanz Rosa Maria
Apoderado
- Arana Perez Adrianey
- Aroca Gonzalez Jose Luis
- Blanco Gonzalez-fonticoba Antonio Raul
- De La Fuente Lopez Josefina
- Garcia Huertas Maria Nieves
- Gimeno Bustos Vicente Jose
- Gonzalez Martinez Margarita
- Herrero Urquijo Francisco Javier
- Mendez Mao Carmen
- Pereira Saez Guillermo
- Regojo Bacardi Maria Rita
- Trozzo Francese Veronica
- Zulaica Lopez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32156 , F 151, S 8, H M 157985, I/A 625 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-28
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Apoderado
- Gimeno Bustos Vicente Jose
- Olmos Guerra Paloma
- Zulaica Lopez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32156 , F 49, S 8, H M 157985, I/A 609 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-28
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Apoderado
- Blanco Gonzalez-fonticoba Antonio Raul
- Gimeno Bustos Vicente Jose
- Zulaica Lopez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32156 , F 46, S 8, H M 157985, I/A 603 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-28
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Apoderado Mancomunado
- Arana Perez Adrianey
- Artiaga Elordi Maria Pilar
- Blanco Gonzalez-fonticoba Antonio Raul
- Bueno Elexpuru Juan Ignacio
- Calvo Ibañez Pablo Antonio
- Caro Dugo Maria Auxiliadora
- Coello Hueso Juan Pablo
- Constenla Carames Natalia
- Dans Alvarez De Sotomayor Maria Isabel
- De La Fuente Idigoras Judith
- De La Fuente Lopez Julia
- De Toro Martin Enrique
- Domenech Redondo Juan
- Fuente Perez Maria Concepcion
- Garcia Huertas Maria Nieves
- Gascon Valverde Maria Dolores
- Gimeno Bustos Vicente Jose
- Gisbert Paya Rafael
- Gonzalez Villalobos Bergamo Pablo
- Granda Freire Jose Carlos
- Herrero Urquijo Francisco Javier
- Ibargoitia Medinabeitia Rosa Maria
- Izquierdo Juarez Elena Maria
- Lora Arroyo Beatriz
- Mendez Mao Carmen
- Milan Fitera Antonio
- Olmos Guerra Paloma
- Parres Serrano Maria Francisca
- Pereira Somoza Joaquin
- Perez Carrazoni Camino
- Perez Casabella Antonio
- Perez Gondar Miguel
- Pleguezuelos Cobo Maria Asuncion
- Ricarte Moreno Luis Alberto
- Rodriguez Chacon Maria Soledad
- Rodriguez Lago Jose Manuel
- Rodriguez Mas Maria Jose
- Trozzo Francese Veronica
- Vazquez Vega Maria Del Amor
- Villamor Urquijo Jose Luis
- Zarrabeitia Villanueva Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32156 , F 40, S 8, H M 157985, I/A 590 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-28
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Apoderado Mancomunado
- Arana Perez Adrianey
- Calvo Ibañez Pablo Antonio
- Coello Hueso Juan Pablo
- De La Fuente Idigoras Judith
- De Toro Martin Enrique
- Domenech Redondo Juan
- Gervas De La Pisa Antonio
- Gonzalez Martinez Margarita
- Granda Freire Jose Carlos
- Herrero Urquijo Francisco Javier
- Isern Sanchez Lidia
- Marquez Grajea Ricardo
- Milan Fitera Antonio
- Ogalla Sanchez Alfredo
- Ojeda Infante Francisco Jose
- Palacio Junquera Maria Francisca
- Pereira Somoza Joaquin
- Perez Almela Gines
- Perez Carranza Carlos
- Perez Casabella Antonio
- Perez Da Silva Jose Maria
- Perez Gondar Miguel
- Regojo Bacardi Maria Rita
- Rodriguez Cid Guillermo
- Rodriguez Lago Jose Manuel
- Segura Jimenez Alfonso
- Torres Gomez Ramon
Apoderado
- Alcazar Cano Jose Antonio
- Alos Velert Jorge
- Antolinos Martinez Pedro Antonio
- Areses Cordo Maria-elena
- Camino Marta Ricardo
- Caro Dugo Maria Auxiliadora
- Conde Bautista Fernando
- Constenla Carames Natalia
- Coupeau Borras Juan Luis
- De La Fuente Idigoras Miriam
- De La Fuente Lopez Josefina
- De Toro Martin Enrique
- Esteban Cerezo Maria Dolores
- Fuente Perez Maria Concepcion
- Gascon Valverde Maria Dolores
- Gimeno Bustos Vicente Jose
- Gomez Jimenez Pilar
- Gonzalez Villalobos Bergamo Pablo
- Guerra Bastida Juan Carlos
- Herrero Urquijo Francisco Javier
- Hors Garcia Gema
- Isern Sanchez Lidia
- Lloreda Molina Humberto Manuel
- Lujan Torres Pablo
- Marquez Grajea Ricardo
- Milan Fitera Antonio
- Mora-figueroa Monfort Juan
- Not Valade Jean Jacques
- Not Valade Jean Jacques
- Pereira Garcia Maria Del Mar
- Perez Almela Jose Gines
- Perez Da Silva Jose Maria
- Ricarte Moreno Luis
- Rodriguez Cid Guillermo
- Saez Jimenez Benigno
- Salmeron Fuentes Manuel
- Salvador Yague Maria Jesus
- Trozzo Francese Maria Veronica
- Ubeda Montero Maria Paz
- Vassallo Saavedra Maria Desamparados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18309 , F 119, S 8, H M 157985, I/A 544 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-28
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Apoderado Mancomunado
- Bueno Elexpuru Juan Ignacio
- Gascon Valverde Maria Dolores
- Gimeno Bustos Vicente Jose
- Ricarte Moreno Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18309 , F 116, S 8, H M 157985, I/A 538 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Apoderado Mancomunado
- Arana Perez Adrianey
- Arizon Garcia Pilar
- Artiaga Elordi Maria Pilar
- Barrillero Rodriguez Julio
- Capape Hernando Jose Maria
- Curco Costafreda Joan
- Daban Serrano Aurora
- De Gracia Belda Begoña
- De La Fuente Lopez Julia
- Diaz Plaus Fuensanta
- Domenech Redondo Juan
- Esplugues Tormo Maria Luz
- Esteban Cerezo Maria Dolores
- Fernandez Franco Maria Jesus
- Gisbert Paya Rafael
- Grases Garcia Rosario
- Herrero Urquijo Javier
- Ibargoitia Madinabeitia Rosa Maria
- Lloreda Molina Humberto Manuel
- Lloreda Molina Humberto Manuel
- Mora-figueroa Monfort Juan
- Parres Serrano Maria Francisca
- Pereira Garcia Maria Del Mar
- Salvador Yague Maria Jesus
- Tornel Garcia Ignacio Rafael
- Ubeda Montero Maria Paz
- Urdiales Leon Araceli
- Vassallo Saaveddra Maria Desamparados
- Vazquez Sanz Rosa Maria
- Villamor Urquijo Jose Luis
Apoderado
- Acin Biota Margarita
- Alos Velert Jorge
- Antolinos Martinez Pedro Antonio
- Arana Perez Adrianey
- Areses Cordo Maria-elena
- Borque Sanabria Alfredo
- Camino Marta Ricardo
- Cardona Soriano Teresa
- Caro Dugo Maria Auxiliadora
- Clemente Gonzalez Paloma
- Conde Bautista Fernando
- Dans Alvarez De Sotomayor Maria Isabel
- De Gracia Belda Maria Desamparados
- De La Fuente Lopez Josefina
- De Vega Perez Antonio
- Del Alamo Hernandez Ana Maria
- Domenech Redondo Juan
- Fernandez Canet Regina
- Fernandez Cobian Raquel
- Ferrando Valverde Jaime
- Ferrando Valverde Trinidad
- Ferreiro Villanueva Cristina
- Fuente Perez Maria Concepcion
- Fumanal Andres Jeronimo
- Gascon Valverde Maria Dolores
- Gimeno Bustos Vicente Jose
- Granda Freire Jose Carlos
- Gratacos Casacuberta Gloria
- Guerra Bastida Juan Carlos
- Hors Garcia Esther
- Lujan Torres Pablo
- Martin Lorenzo Maria Eugenia
- Martin Puente Cesar
- Ogalla Sanchez Alfredo Manuel
- Ojeda Infante Francisco Jose
- Perez Carranza Carlos
- Perez Lopez Antonio
- Somalo Martin Alberto
- Torres Gomez Ramon
- Trozzo Francese Maria Veronica
- Velazquez Soriano Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18309 , F 108, S 8, H M 157985, I/A 524 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-28
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Apoderado
- Alos Velert Jorge
- Gascon Valverde Maria Dolores
- Gimeno Bustos Vicente Jose
- Ricarte Moreno Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18309 , F 97, S 8, H M 157985, I/A 510 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-28
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Apoderado Mancomunado
- Araujo Montahud Maria Luisa
- Artiaga Elordi Maria Pilar
- Calvo Ibañez Pablo Antonio
- Daban Serrano Aurora
- De Gracia Belda Maria Desamparados
- Esplugues Tormo Maria Luz
- Fernandez Canet Regina
- Fernandez Franco Maria Jesus
- Ferrando Valverde Jaime
- Ferrando Valverde Trinidad
- Garcia Hernandez Maria Encarnacion
- Garcia Lechuga Ernesto
- Gascon Valverde Maria Dolores
- Gimeno Bustos Vicente Jose
- Lopez Molina Maria Del Carmen
- Moreno Palomares Reyes
- Nieto Pol Jose
- Pereira Garcia Maria
- Pereira Somoza Joaquin
- Ramirez Puig Juan Maria
- Rodriguez Lago Jose Manuel
- Salvador Yague Maria Jesus
- Valdor Castillo Almudena
- Viu Sanchez Carmen
Apoderado
- Alonso Pagola Oscar J
- Barrilero Rodriguez Julio
- Basarte Galbete Jesus
- Capape Hernando Jose Maria
- Contreras Luzon Maria Del Mar
- Curco Costafreda Juan Pedro
- Curco Costafreda Juan Pedro
- De Gracia Belda Maria Desamparados
- De La Fuente Idigoras Judith
- De La Fuente Lopez Julia
- Del Olmo Rodriguez Concepcion
- Domingo Osle Luis Eduardo
- Duarte Navarro Juan Herminio
- Ezponza Iradier Jesus Maria
- Fernandez Franco Maria Jesus
- Garcia Hernandez Maria Encarnacion
- Garcia Huertas Maria De Las Nieves
- Gonzalez Blasco Santiago
- Gonzalez Blasco Santiago
- Gonzalez Martinez Margarita
- Ibargoitia Medinabeitia Rosa Maria
- Izquierdo Juarez Elena Maria
- Klett Botas Marta
- Martin Puente Cesar
- Moreno Palomares Reyes Lourdes
- Mozo Seoane Olimpia
- Mozo Seoane Olimpia
- Peris Sirvent Rosa Maria
- Quesada Melero Maria Jose
- Regojo Bacardi Maria Rita
- Tarifa Perez Ana Beatriz
- Vazquez Vega Maria Del Amor
- Velazquez Soriano Agustin
- Viu Sanchez Maria Carmen
- Zarrabeitia Villanueva Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18309 , F 91, S 8, H M 157985, I/A 501 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-28
VER MAS ACTOS
Información de GIMENO BUSTOS VICENTE JOSE
Mostramos los datos de GIMENO BUSTOS VICENTE JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENO BUSTOS VICENTE JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos