PEREIRA SOMOZA JOAQUIN
Informe ejecutivo de PEREIRA SOMOZA JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PEREIRA SOMOZA JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS Y RECURSOS DE EDUCACION PERSONALIZADA SL | Administrador Unico | 12/07/2019 | |
COLEGIO SAGRADO CORAZON DO DEZA SL | Administrador Unico | 24/08/2018 |
VINCULACIONES DE PEREIRA SOMOZA JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREIRA SOMOZA JOAQUIN
Empresa: CENTROS INFANTILES KID'S GARDEN SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29667 , F 77, S 8, H M 533822, I/A 13 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Administrador Unico
- Pereira Somoza Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248, L 4248, F 158, S 8, H PO 63956, I/A 4 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-36
Consejero Delegado Mancomunado
- Pereira Somoza Joaquin
Consejero
- Beamonte Cosin Fatima
- Pereira Sanchez Joaquin
- Pereira Somoza Joaquin
Presidente
- Pereira Somoza Joaquin
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248, L 4248, F 158, S 8, H PO 63956, I/A 4 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-36
Empresa: COLEGIO SAGRADO CORAZON DO DEZA SL
Administrador Unico
- Pereira Somoza Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3613, L 3613, F 221, S 8, H PO 49243, I/A 9 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-36
Consejero Delegado Mancomunado
- Pereira Somoza Joaquin
Consejero
- Beamonte Cosin Fatima
- Pereira Sanchez Joaquin
- Pereira Somoza Joaquin
Presidente
- Pereira Somoza Joaquin
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248, L 4248, F 155, S 8, H PO 63956, I/A 1 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-36
Empresa: EDIFICIOS DOCENTES DE SANTIAGO SL
Administrador Mancomunado
- Pereira Somoza Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 212, S 8, H SC 8214, I/A 11 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-15
Empresa: JUNIOR'S SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Mancomunado
- Pereira Somoza Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 226 , F 164, S 8, H SC 27160, I/A 6 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-15
Empresa: AUTOBUSES AURIA SL
Administrador Mancomunado
- Pereira Somoza Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 226 , F 158, S 8, H SC 11270, I/A 7 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-15
Empresa: COLEGIO JUNIOR'S SL
Administrador Mancomunado
- Pereira Somoza Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 207, S 8, H SC 9412, I/A 11 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-15
Empresa: EDIFICIOS DOCENTES DE SANTIAGO SL
Administrador Mancomunado
- De Castro Barco Jose Angel
- Pereira Somoza Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 228 , F 211, S 8, H SC 8214, I/A 10 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-15
VER MAS ACTOS
Información de PEREIRA SOMOZA JOAQUIN
Mostramos los datos de PEREIRA SOMOZA JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREIRA SOMOZA JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos