GIMENEZ ROMERO ANTONIO
Informe ejecutivo de GIMENEZ ROMERO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE GIMENEZ ROMERO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATLAS INDUSTRIAL TEAM SL | Administrador Unico | 28/08/2023 | |
SILVANO LASSI SL | Auditor | 08/09/2009 | 29/07/2021 |
TEAM INDUSTRIAL SA | Secretario | 03/09/2013 | 23/04/2019 |
TEAM INDUSTRIAL SA | Consejero | 03/09/2013 | 23/04/2019 |
AUTUR SA | Auditor | 06/10/2009 | 10/10/2018 |
SAVE WATER TEAM SL | Liquidador Unico | 30/03/2015 | 30/03/2015 |
SAVE WATER TEAM SL | Administrador Solidario | 19/07/2010 | 30/03/2015 |
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | Apoderado | 26/11/2014 | |
EUROPEAN SERVICES NETWORK SL | Administrador Unico | 20/02/2014 | |
TEAM INDUSTRIAL SA | Administrador Unico | 12/11/2012 | 03/09/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GIMENEZ ROMERO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENEZ ROMERO ANTONIO
Empresa: ATLAS INDUSTRIAL TEAM SL
Administrador Unico
- Gimenez Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7094, L 4397, F 147, S 8, H V 81686, I/A 2 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-46
Empresa: TEAM INDUSTRIAL SA
Consejero
- EUROPEAN SERVICES NETWORK SL
- Gimenez Romero Antonio
- Guijarro Garcia Jose
Presidente
Secretario
- Gimenez Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766, L 1078, F 52, S 8, H V 14753, I/A 24 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-46
Empresa: SAVE WATER TEAM SL
Liquidador Unico
- Gimenez Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9205, L 6488, F 135, S 8, H V 139664, I/A 2 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-46
Empresa: SAVE WATER TEAM SL
Administrador Solidario
- Alemany Martinez Francesc
- Gimenez Romero Antonio
Liquidador Unico
- Gimenez Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9205, L 6488, F 135, S 8, H V 139664, I/A 2 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-46
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Botella Pavon Fernando
- Castro Rodriguez Manuel
- Crespo Contiñas Jose Manuel
- Cue Lopez Beatriz
- Fernandez Gomez Jose
- Fernandez Infantes Francisco Javier
- Gallardo Rojo Lorenzo
- Garcia Lopez Lisardo
- Godoy Castellote Enrique
- Lacort Chasco Begoña
- Mansilla Gascon Iker
- Martinez Ramos Encarna
- Ruiz Lavilla Juan Carlos
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcaide Romero Yolanda
- Aldaz Zaragueta Maria Cristina
- Aparicio Albert Oscar
- Arango Martin De Jorge Alejandro
- Atxaerandio Alesanco Iñaki
- Bengochea Herrero Vicente
- Bernardino Barragan Jose Joaquin
- Cabal Prieto Victor Manuel
- Caballero Garcia Jose Salvador
- Carballido Lopez Jose Candido
- Carlos Martin Anton
- Contreras Martinez Jose Miguel
- De La Cruz Escalonilla Juan Luis
- De La Oliva Muñoz Juan Carlos
- De Las Heras Estebaranz David
- Fuentes Berne Maria Estefania
- Gallego Gordon Alejandro
- Garcia Cruz Eduardo
- Garcia Ramon Carlos
- Gimenez Romero Antonio
- Gracia Palos Dario Francisco
- Ibañez Doblado Fernando
- Isidoro Gonzalez Pedro Alejandro
- Izquierdo Lopez Elisa-isabel
- Jimenez Reina Francisco Jesus
- Lanero Arias Antonio Cristin
- Lopez Navas Carlos
- Martinsanz Martin Frutos
- Matesanz Matesanz Esteban
- Montañez Saavedra Manuel
- Ojeda Tovar Fernando
- Perez Biarnes Juan Luis
- Perez Ruiz Luis Florencio
- Porres Tome Maria Teresa
- Puigpey Guinart Jaime
- Ramiro Diaz Jesus
- Roman Carmona Francisco
- Romero Dominguez Carlos
- Terradellas Arredondo Juan
- Villafranca Gonzalez Dionisio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32554 , F 39, S 8, H M 2715, I/A 2668 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
Empresa: EUROPEAN SERVICES NETWORK SL
Administrador Unico
- Gimenez Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070, L 386, F 174, S 8, H V 5540, I/A 10 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-46
Empresa: TEAM INDUSTRIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- EUROPEAN SERVICES NETWORK SL
- Fernandez Bono Juan Manuel
- Gimenez Romero Antonio
- Guijarro Garcia Jose
Presidente
Secretario
- Gimenez Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766, L 1078, F 50, S 8, H V 14753, I/A 17 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-46
Empresa: TEAM INDUSTRIAL SA
Administrador Unico
- Gimenez Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766, L 1078, F 50, S 8, H V 14753, I/A 17 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-46
Empresa: TEAM INDUSTRIAL SA
Administrador Unico
- Gimenez Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766, L 1078, F 50, S 8, H V 14753, I/A 16 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-46
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS SAF SA
Auditor Suplente
Auditor
- Gimenez Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 677, L 244, F 209, S 8, H CS 6607, I/A 45 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-12
VER MAS ACTOS
Información de GIMENEZ ROMERO ANTONIO
Mostramos los datos de GIMENEZ ROMERO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENEZ ROMERO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos