LOPEZ NAVAS CARLOS
Informe ejecutivo de LOPEZ NAVAS CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ NAVAS CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROALCOOL SL | Administrador Unico | 12/04/2024 | |
EUROALCOOL SL | Socio Unico | 12/04/2024 | |
ALCOHESPA SL | Administrador Unico | 29/02/2024 | |
DR3AM DISTRIBUTION COMPANY SL | Administrador Unico | 03/02/2023 | |
ANGLOMO SL | Administrador Unico | 30/07/2020 | |
JALON 9 SL | Administrador Unico | 17/07/2020 | |
DESTILERIAS COMPOSTELA SA | Presidente | 08/11/2017 | |
DESTILERIAS COMPOSTELA SA | Consejero Delegado | 12/02/2015 | |
DESTILERIAS COMPOSTELA SA | Consejero | 12/02/2015 |
VINCULACIONES DE LOPEZ NAVAS CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ NAVAS CARLOS
Empresa: EUROALCOOL SL
Administrador Unico
- Lopez Navas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46714 , F 111, S 8, H M 819985, I/A 1 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: EUROALCOOL SL
Socio Único
- Lopez Navas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46714 , F 111, S 8, H M 819985, I/A 1 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: ALCOHESPA SL
Administrador Unico
- Lopez Navas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4189 , F 225, S 8, H M 69703, I/A 20 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-28
Empresa: DR3AM DISTRIBUTION COMPANY SL
Administrador Unico
- Lopez Navas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 116, S 8, H SC 52464, I/A 2 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-15
Empresa: DESTILERIAS COMPOSTELA SA
Consejero Delegado
- Lopez Navas Carlos
Consejero
- Del Pozo Portillo Jose Luis
- Lopez Molina Francisco
- Lopez Navas Carlos
- Lopez Navas Francisco
- Marcos Lopez Pedro
Presidente
- Lopez Navas Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230 , F 21, S 8, H SC 22785, I/A 32 (11/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-15
Empresa: ANGLOMO SL
Administrador Unico
- Lopez Navas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15045 , F 87, S 8, H M 251026, I/A 5 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
Empresa: ANGLOMO SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Navas Carlos
- Lopez Navas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15045 , F 87, S 8, H M 251026, I/A 5 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
Empresa: JALON 9 SL
Administrador Unico
- Lopez Navas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9994 , F 57, S 8, H M 159839, I/A 9 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-28
Empresa: JALON 9 SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Navas Carlos
- Lopez Navas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9994 , F 57, S 8, H M 159839, I/A 9 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-28
Empresa: DESTILERIAS COMPOSTELA SA
Presidente
- Lopez Navas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230 , F 21, S 8, H SC 22785, I/A 31 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-15
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ NAVAS CARLOS
Mostramos los datos de LOPEZ NAVAS CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ NAVAS CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos