GIMENEZ GONZALEZ JAVIER
Informe ejecutivo de GIMENEZ GONZALEZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIMENEZ GONZALEZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERTIV SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 19/09/2013 | 23/04/2018 |
VERTIV SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/04/2018 | |
VERTIV SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 23/04/2018 | |
VERTIV SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 03/03/2015 | 23/04/2018 |
VERTIV SPAIN SA | Apoderado | 10/07/2014 | 03/03/2015 |
VERTIV SPAIN SA | Apoderado | 30/05/2013 | 10/07/2014 |
VERTIV SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/08/2012 | 30/05/2013 |
VERTIV SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 21/08/2012 |
VINCULACIONES DE GIMENEZ GONZALEZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENEZ GONZALEZ JAVIER
Empresa: VERTIV SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Conrad Anton
- Gimenez Gonzalez Javier
- Molleda Tejedor Ana Maria
- Molleda Tejedor Ana Maria
- Ollero Velasco Salvador
- Poma Stefano
Apoderado Mancomunado
- Bowden Cheryl
- Carlos Frederick Clemente
- Conrad Anton
- Gimenez Gonzalez Javier
- Gimenez Gonzalez Javier
- Ollero Velasco Salvador
- Valmonte Karen Alexia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25025 , F 196, S 8, H M 28042, I/A 66 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Empresa: EMERSON NETWORK POWER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25025 , F 191, S 8, H M 28042, I/A 58 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-28
Empresa: EMERSON NETWORK POWER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25025 , F 191, S 8, H M 28042, I/A 58 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-28
Empresa: EMERSON NETWORK POWER SA
Apoderado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25025 , F 189, S 8, H M 28042, I/A 57 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-28
Empresa: EMERSON NETWORK POWER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25025 , F 189, S 8, H M 28042, I/A 57 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-28
Empresa: EMERSON NETWORK POWER SA
Apoderado Mancomunado
- Diaz Del Teso Ana
- Gimenez Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25025 , F 189, S 8, H M 28042, I/A 54 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
Empresa: EMERSON NETWORK POWER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25025 , F 187, S 8, H M 28042, I/A 53 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-28
Empresa: EMERSON NETWORK POWER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25025 , F 187, S 8, H M 28042, I/A 53 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-28
Empresa: EMERSON NETWORK POWER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Berros Gomez Miguel Angel
- Castella Villergas Alberto
- Conrad Anton
- Diaz Del Teso Ana
- Gil Gutierrez Jose Alfonso
- Gimenez Gonzalez Javier
- Molleda Tejedor Ana Maria
- Morier Jean Francois Jacques Marie
- Ollero Velasco Salvador
- Puig Yañez Francisco Javier
- Requejo Gonzalez Eva
- Rodriguez Antibon Joaquin
- Ruiz Sanz Francisco Manuel
- Young Jeffrey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25025 , F 185, S 8, H M 28042, I/A 50 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-28
Empresa: EMERSON NETWORK POWER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25025 , F 185, S 8, H M 28042, I/A 50 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-28
Información de GIMENEZ GONZALEZ JAVIER
Mostramos los datos de GIMENEZ GONZALEZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENEZ GONZALEZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos