CASTELLA VILLERGAS ALBERTO
Informe ejecutivo de CASTELLA VILLERGAS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTELLA VILLERGAS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERTIV SPAIN SA | Apoderado | 16/01/2020 | 22/09/2023 |
VERTIV SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/08/2012 | 16/01/2020 |
VERTIV SPAIN SA | Apoderado | 30/05/2013 | 16/01/2020 |
CHLORIDE ESPAÑA SA | Apoderado | 02/09/2009 | 06/06/2012 |
VINCULACIONES DE CASTELLA VILLERGAS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLA VILLERGAS ALBERTO
Empresa: VERTIV SPAIN SA
Apoderado
- Castella Villergas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25025 , F 206, S 8, H M 28042, I/A 81 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Empresa: VERTIV SPAIN SA
Apoderado
- Albertazzi Giordano
- Boanca Flavia Georgiana
- Cadar Livia
- Castella Villergas Alberto
- Diaz Del Teso Ana
- Galatanu Alexandra-sefora
- Gattagrisa Paolo
- Gil Gutierrez Jose Alfonso
- Lup Anca-gabriela
- Manzat Ovidia Petronela
- Moschetto Giovanna
- Mosut Raluca-florina
- Requejo Gonzalez Eva
- Ruiz Sanz Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25025 , F 198, S 8, H M 28042, I/A 68 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Empresa: VERTIV SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Castella Villergas Alberto
- Diaz Del Teso Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25025 , F 198, S 8, H M 28042, I/A 68 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Empresa: EMERSON NETWORK POWER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25025 , F 187, S 8, H M 28042, I/A 53 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-28
Empresa: EMERSON NETWORK POWER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Berros Gomez Miguel Angel
- Castella Villergas Alberto
- Conrad Anton
- Diaz Del Teso Ana
- Gil Gutierrez Jose Alfonso
- Gimenez Gonzalez Javier
- Molleda Tejedor Ana Maria
- Morier Jean Francois Jacques Marie
- Ollero Velasco Salvador
- Puig Yañez Francisco Javier
- Requejo Gonzalez Eva
- Rodriguez Antibon Joaquin
- Ruiz Sanz Francisco Manuel
- Young Jeffrey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25025 , F 185, S 8, H M 28042, I/A 50 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-28
Empresa: CHLORIDE ESPAÑA SA
Apoderado
- Castella Villergas Alberto
- Diaz Algaba Francisco Jose
- Ibañez Soriano Rocio
- Ollero Velasco Salvador
- Ruiz Sanz Francisco Manuel
- Ustero Alonso Jose Luis
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16711 , F 50, S 8, H M 14843, I/A 44 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-180-28
Empresa: CHLORIDE ESPAÑA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16711 , F 50, S 8, H M 14843, I/A 44 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-180-28
Información de CASTELLA VILLERGAS ALBERTO
Mostramos los datos de CASTELLA VILLERGAS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLA VILLERGAS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos