GILABERT OLTRA JUAN IGNACIO
Informe ejecutivo de GILABERT OLTRA JUAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GILABERT OLTRA JUAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DUCOMA LEVANTE SL | Administrador Unico | 30/01/2023 | |
INVERSIONS EN NEGOCIS CAGIMA SL | Administrador Solidario | 26/11/2019 | |
CONSTRUCCIONES J IGNACIO GILABERT SL | Administrador Solidario | 27/11/2018 | |
DUCOMA GESTIEM ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 10/01/2018 | |
G M DUCOMA OLIVA SL | Apoderado | 05/02/2016 |
VINCULACIONES DE GILABERT OLTRA JUAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GILABERT OLTRA JUAN IGNACIO
Empresa: DUCOMA LEVANTE SL
Administrador Unico
- Gilabert Oltra Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5414, L 2721, F 90, S 8, H V 46158, I/A 6 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-46
Empresa: INVERSIONS EN NEGOCIS CAGIMA SL
Administrador Solidario
- Caballer Climent Jorge Santiago
- Gilabert Oltra Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10752, L 8032, F 195, S 8, H V 190437, I/A 1 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-46
Empresa: CONSTRUCCIONES J IGNACIO GILABERT SL
Administrador Solidario
- Gilabert Oltra Jose Antonio
- Gilabert Oltra Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4417, L 1729, F 42, S 8, H V 24083, I/A 4 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-46
Empresa: CONSTRUCCIONES J IGNACIO GILABERT SL
Administrador Unico
- Gilabert Oltra Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4417, L 1729, F 42, S 8, H V 24083, I/A 4 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-46
Empresa: DUCOMA GESTIEM ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Gilabert Oltra Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10425, L 7706, F 206, S 8, H V 179612, I/A 1 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-46
Empresa: G M DUCOMA OLIVA SL
Apoderado
- Gilabert Oltra Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8377, L 5667, F 130, S 8, H V 111280, I/A 3 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-46
Información de GILABERT OLTRA JUAN IGNACIO
Mostramos los datos de GILABERT OLTRA JUAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GILABERT OLTRA JUAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos