CABALLER CLIMENT JORGE SANTIAGO
Informe ejecutivo de CABALLER CLIMENT JORGE SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABALLER CLIMENT JORGE SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEASONFRUIT SL | Socio Unico | 17/10/2022 | |
INVERSIONS EN NEGOCIS CAGIMA SL | Administrador Solidario | 26/11/2019 |
VINCULACIONES DE CABALLER CLIMENT JORGE SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABALLER CLIMENT JORGE SANTIAGO
Empresa: SEASONCROPS SL
Administrador Unico
- Caballer Climent Jorge Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 145, S 8, H CO 44631, I/A 3 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-14
Empresa: SEASONFRUIT SL
Nuevo Socio Único
- Caballer Climent Jorge Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9797, L 7079, F 27, S 8, H V 159632, I/A 5 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-46
Empresa: NARANJASENLARED FREE SL
Administrador Unico
- Caballer Climent Jorge Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10826, L 8105, F 153, S 8, H V 192876, I/A 1 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-46
Empresa: INVERSIONS EN NEGOCIS CAGIMA SL
Administrador Solidario
- Caballer Climent Jorge Santiago
- Gilabert Oltra Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10752, L 8032, F 195, S 8, H V 190437, I/A 1 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-46
Información de CABALLER CLIMENT JORGE SANTIAGO
Mostramos los datos de CABALLER CLIMENT JORGE SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABALLER CLIMENT JORGE SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos