GIL VILLALON TOMAS
Informe ejecutivo de GIL VILLALON TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIL VILLALON TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAFE TECNOS SL | Apoderado Mancomunado | 14/02/2024 | |
TOVIC SL | Apoderado Mancomunado | 25/01/2024 | |
TOVIC SL | Presidente | 25/01/2024 | |
TOVIC SL | Consejero | 25/01/2024 | |
SAFE TECNOS SL | Apoderado Mancomunado | 22/09/2010 | |
TOVIC SL | Apoderado Mancomunado | 17/09/2010 |
VINCULACIONES DE GIL VILLALON TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL VILLALON TOMAS
Empresa: SAFE TECNOS SL
Consejero
- Gil Diez Maria Cruz
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Diez Susana
- Gil Villalon Tomas
Presidente
- Gil Villalon Tomas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 54, S 8, H LE 15051, I/A 5 A (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-24
Empresa: SAFE TECNOS SL
Apoderado Mancomunado
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Villalon Tomas
Consejero
- Gil Diez Maria Cruz
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Diez Susana
- Gil Villalon Tomas
Presidente
- Gil Villalon Tomas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 55, S 8, H LE 15051, I/A 6 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-24
Empresa: TOVIC SL
Apoderado Mancomunado
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Villalon Tomas
Consejero
- Gil Diez Maria Cruz
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Diez Susana
- Gil Villalon Tomas
Presidente
- Gil Villalon Tomas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 103, S 8, H LE 921, I/A 13 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-24
Empresa: TOVIC SL
Consejero
- Gil Diez Maria Cruz
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Diez Susana
- Gil Villalon Tomas
Presidente
- Gil Villalon Tomas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 103, S 8, H LE 921, I/A 12 A (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-24
Empresa: TOVIC SL
Consejero
- Gil Diez Maria Cruz
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Diez Susana
- Gil Villalon Tomas
Presidente
- Gil Villalon Tomas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 103, S 8, H LE 921, I/A 12 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-24
Empresa: TOVIC SL
Consejero
- Gil Diez Maria Cruz
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Diez Susana
- Gil Villalon Tomas
Presidente
- Gil Villalon Tomas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 103, S 8, H LE 921, I/A 11 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-24
Empresa: TOVIC SL
Consejero
- Gil Diez Maria Cruz
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Diez Susana
- Gil Villalon Tomas
Presidente
- Gil Villalon Tomas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 102, S 8, H LE 921, I/A 9 A (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-24
Empresa: SAFE TECNOS SL
Apoderado Mancomunado
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Villalon Tomas
Consejero
- Gil Diez Maria Cruz
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Diez Susana
- Gil Villalon Tomas
Presidente
- Gil Villalon Tomas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 54, S 8, H LE 15051, I/A 5 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-24
Empresa: SAFE TECNOS SL
Administrador Unico
- Gil Villalon Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 54, S 8, H LE 15051, I/A 5 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-24
Empresa: SAFE TECNOS SL
Administrador Unico
- Gil Villalon Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 53, S 8, H LE 15051, I/A 4 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-24
VER MAS ACTOS
Información de GIL VILLALON TOMAS
Mostramos los datos de GIL VILLALON TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL VILLALON TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos