GIL DIEZ MARIA CRUZ
Informe ejecutivo de GIL DIEZ MARIA CRUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE GIL DIEZ MARIA CRUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL DIEZ MARIA CRUZ
Empresa: SAFE TECNOS SL
Consejero
- Gil Diez Maria Cruz
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Diez Susana
- Gil Villalon Tomas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 54, S 8, H LE 15051, I/A 5 A (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-24
Empresa: SAFE TECNOS SL
Apoderado Mancomunado
Consejero
- Gil Diez Maria Cruz
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Diez Susana
- Gil Villalon Tomas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 55, S 8, H LE 15051, I/A 6 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-24
Empresa: TOVIC SL
Apoderado Mancomunado
Consejero
- Gil Diez Maria Cruz
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Diez Susana
- Gil Villalon Tomas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 103, S 8, H LE 921, I/A 13 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-24
Empresa: TOVIC SL
Consejero
- Gil Diez Maria Cruz
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Diez Susana
- Gil Villalon Tomas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 103, S 8, H LE 921, I/A 12 A (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-24
Empresa: TOVIC SL
Consejero
- Gil Diez Maria Cruz
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Diez Susana
- Gil Villalon Tomas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 103, S 8, H LE 921, I/A 12 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-24
Empresa: TOVIC SL
Consejero
- Gil Diez Maria Cruz
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Diez Susana
- Gil Villalon Tomas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 103, S 8, H LE 921, I/A 11 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-24
Empresa: TOVIC SL
Consejero
- Gil Diez Maria Cruz
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Diez Susana
- Gil Villalon Tomas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 102, S 8, H LE 921, I/A 9 A (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-24
Empresa: SAFE TECNOS SL
Apoderado Mancomunado
Consejero
- Gil Diez Maria Cruz
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Diez Susana
- Gil Villalon Tomas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 54, S 8, H LE 15051, I/A 5 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-24
Empresa: SAFE TECNOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gil Diez Maria Cruz
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Diez Susana
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gil Diez Maria Cruz
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Diez Susana
- Gil Villalon Tomas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 53, S 8, H LE 15051, I/A 4 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-24
Empresa: TOVIC SL
Consejero
- Gil Diez Maria Cruz
- Gil Diez Maria Del Rosario
- Gil Diez Susana
- Gil Villalon Tomas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 101, S 8, H LE 921, I/A 9 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-24
Información de GIL DIEZ MARIA CRUZ
Mostramos los datos de GIL DIEZ MARIA CRUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL DIEZ MARIA CRUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos