GIL SERRANO MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de GIL SERRANO MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL SERRANO MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JESUS GIL ESCOIN SA | Vicepresidente | 05/08/2020 | |
JESUS GIL ESCOIN SA | Consejero | 05/08/2020 | |
INDUSTRIA ZARAGOZANA DE ENVASES DE PAPEL SA | Vicepresidente | 05/08/2020 | |
INDUSTRIA ZARAGOZANA DE ENVASES DE PAPEL SA | Consejero | 05/08/2020 |
VINCULACIONES DE GIL SERRANO MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL SERRANO MARIA CARMEN
Consejero
- Delso Gil Maria
- Delso Ramo Pedro Luis
- Gil Serrano Maria Carmen
- Gil Serrano Maria Jesus
- Niño Burillo Ricardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gil Serrano Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 102, S 8, H Z 6031, I/A 12 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-50
Consejero
- Delso Gil Maria
- Delso Ramo Pedro Luis
- Gil Serrano Maria Carmen
- Gil Serrano Maria Jesus
- Niño Burillo Ricardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gil Serrano Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 102, S 8, H Z 6031, I/A 12 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-50
Empresa: JESUS GIL ESCOIN SA
Consejero
- Delso Gil Maria
- Delso Ramo Pedro Luis
- Gil Serrano Maria Carmen
- Gil Serrano Maria Jesus
- Niño Burillo Ricardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gil Serrano Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4120 , F 98, S 8, H Z 6030, I/A 36 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-50
Empresa: JESUS GIL ESCOIN SA
Consejero
- Delso Gil Maria
- Delso Ramo Pedro Luis
- Gil Serrano Maria Carmen
- Gil Serrano Maria Jesus
- Niño Burillo Ricardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gil Serrano Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4120 , F 98, S 8, H Z 6030, I/A 36 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-50
Apoderado
Consejero
- Delso Gil Maria
- Delso Ramo Pedro Luis
- Gil Serrano Maria Carmen
- Gil Serrano Maria Jesus
- Niño Burillo Ricardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gil Serrano Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 102, S 8, H Z 6031, I/A 10 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-50
Consejero Delegado
Consejero
- Delso Gil Maria
- Delso Ramo Pedro Luis
- Gil Serrano Maria Carmen
- Gil Serrano Maria Jesus
- Niño Burillo Ricardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gil Serrano Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 102, S 8, H Z 6031, I/A 10 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-50
Empresa: JESUS GIL ESCOIN SA
Consejero
- Delso Gil Maria
- Delso Ramo Pedro Luis
- Gil Serrano Maria Carmen
- Gil Serrano Maria Jesus
- Niño Burillo Ricardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gil Serrano Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 225, S 8, H Z 6030, I/A 30 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-50
Empresa: JESUS GIL ESCOIN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Delso Gil Maria
- Delso Ramo Pedro Luis
- Gil Serrano Maria Carmen
- Gil Serrano Maria Jesus
- Niño Burillo Ricardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gil Serrano Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 225, S 8, H Z 6030, I/A 30 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-50
Empresa: MORES AGRICOLA Y GANADERA SL
Administrador Solidario
- Gil Serrano Maria Carmen
- Guijarro Moreda Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29441 , F 93, S 8, H M 529935, I/A 5 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Empresa: JESUS GIL ESCOIN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Delso Gil Maria
- Delso Ramo Pedro Luis
- Gil Serrano Maria Carmen
- Gil Serrano Maria Jesus
- Niño Burillo Ricardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gil Serrano Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 224, S 8, H Z 6030, I/A 23 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-50
VER MAS ACTOS
Información de GIL SERRANO MARIA CARMEN
Mostramos los datos de GIL SERRANO MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL SERRANO MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos