DELSO GIL MARIA
Informe ejecutivo de DELSO GIL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DELSO GIL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIA ZARAGOZANA DE ENVASES DE PAPEL SA | Vicesecret. | 19/05/2022 | |
JESUS GIL ESCOIN SA | Vicesecret. | 17/05/2022 | |
JESUS GIL ESCOIN SA | Consejero | 05/08/2020 | |
INDUSTRIA ZARAGOZANA DE ENVASES DE PAPEL SA | Consejero | 05/08/2020 | |
INDUSTRIA ZARAGOZANA DE ENVASES DE PAPEL SA | Apoderado | 03/12/2015 | |
INDUSTRIA ZARAGOZANA DE ENVASES DE PAPEL SA | Apoderado | 20/07/2010 | |
JESUS GIL ESCOIN SA | Apoderado | 20/07/2010 |
VINCULACIONES DE DELSO GIL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELSO GIL MARIA
Vicesecret.
- Delso Gil Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 92, S 8, H Z 6031, I/A 13 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-50
Empresa: JESUS GIL ESCOIN SA
Vicesecret.
- Delso Gil Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4120 , F 98, S 8, H Z 6030, I/A 39 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-50
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 102, S 8, H Z 6031, I/A 12 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-50
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 102, S 8, H Z 6031, I/A 12 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-50
Empresa: JESUS GIL ESCOIN SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4120 , F 98, S 8, H Z 6030, I/A 36 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-50
Empresa: JESUS GIL ESCOIN SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4120 , F 98, S 8, H Z 6030, I/A 36 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-50
Apoderado
- Delso Gil Maria
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 102, S 8, H Z 6031, I/A 10 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-50
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 102, S 8, H Z 6031, I/A 10 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-50
Empresa: JESUS GIL ESCOIN SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 225, S 8, H Z 6030, I/A 30 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-50
Empresa: JESUS GIL ESCOIN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 225, S 8, H Z 6030, I/A 30 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-50
VER MAS ACTOS
Información de DELSO GIL MARIA
Mostramos los datos de DELSO GIL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELSO GIL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos