GIL MORALES EUGENIO
Informe ejecutivo de GIL MORALES EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE GIL MORALES EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES COUR 89 SA | Apoderado | 24/10/2011 |
VINCULACIONES DE GIL MORALES EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL MORALES EUGENIO
Empresa: COUR RENOVA SL
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42078 , F 38, S 8, H B 401265, I/A 2 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-08
Empresa: COUR RENOVA SL
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
- Gil Morales Eugenio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42078 , F 38, S 8, H B 401265, I/A 2 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-08
Empresa: RAIDA RIPOLLET SL
Administrador Solidario
- Gil Morales Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37100 , F 166, S 8, H B 298396, I/A 3 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-08
Empresa: PROYECTOS Y PROMOCIONES COUR SL
Administrador
- Gil Morales Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31846 , F 116, S 8, H B 198364, I/A 3 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-08
Empresa: FINCAS COUR SL
Administrador
- Gil Morales Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31846 , F 105, S 8, H B 198362, I/A 3 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-08
Empresa: ZTA RESIDENCIAL SL
Administrador Unico
- Gil Morales Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43471 , F 95, S 8, H B 430941, I/A 6 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-08
Empresa: PROMOCIONS CAN CATA SL
Liquidador Mancomunado
- Gil Morales Eugenio
- PROMOTORA DEL VALLES SL
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41472 , F 75, S 8, H B 277119, I/A 16 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-08
Empresa: PROMOCIONS CAN CATA SL
Liquidador Mancomunado
- Gil Morales Eugenio
- PROMOTORA DEL VALLES SL
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41472 , F 74, S 8, H B 277119, I/A 15 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
Empresa: PROMOCIONS CAN CATA SL
Consejero
- Aguado Rodriguez Esteban
- Gil Morales Eugenio
- Marquez Jimenez Joaquin
- Rey Baltar Oramas Cesareo
Presidente
- Gil Morales Eugenio
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41472 , F 74, S 8, H B 277119, I/A 15 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
Empresa: PROMOCIONS CAN CATA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguado Rodriguez Esteban
- Gil Morales Eugenio
- Marquez Jimenez Joaquin
- Rey Baltar Oramas Cesareo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41472 , F 73, S 8, H B 277119, I/A 14 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-08
VER MAS ACTOS
Información de GIL MORALES EUGENIO
Mostramos los datos de GIL MORALES EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL MORALES EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos