DE CUADRA LOPEZ MARIA BEGOÑA
Informe ejecutivo de DE CUADRA LOPEZ MARIA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE DE CUADRA LOPEZ MARIA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/03/2011 | |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/03/2011 |
VINCULACIONES DE DE CUADRA LOPEZ MARIA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE CUADRA LOPEZ MARIA BEGOÑA
Empresa: HABITATGES LLULL SL
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- De Cuadra Lopez Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43359 , F 153, S 8, H B 345884, I/A 9 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-08
Empresa: HABITATGES LLULL SL
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- De Cuadra Lopez Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43359 , F 152, S 8, H B 345884, I/A 8 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-08
Empresa: ALD AUTORENTING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ajo Fernandez Rosario
- Anechina Perez De Agreda Fernando
- Barba Sanchez Ivo
- Beltran Sanchez Maria Nieves
- Calderon Gonzalez Maria Del Carmen
- Callado Aguera Jose
- Clemente Benito Miguel Angel
- De Cuadra Lopez Maria Begoña
- Encinas Plaza Marta
- Garcia Arias Raul
- Garcia Canseco Maria Luisa
- Garcia Ferriol Vazquez Pedro
- Gonzalez Gonzalez Ruth
- Hidalgo Borreguero Jose Antonio
- Iglesias Olea Jose Manuel
- Martin Cordero Moira
- Moreno Castaño Raquel
- Muñano Huete Elena
- Poveda Sanchez Ricardo
- Reillo Martinez Jose Maria
- Riau Fernandez Francisco Jose
- Roman Acien Jose Antonio
- Sogorb Martinez Juan Gines
- Zamorano Garrido Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36477 , F 150, S 8, H M 214281, I/A 133 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Adelantado Lechiguero Jose Manuel
- Atucha Apodaca Leire
- Barba Sanchez Ivo
- Beltran Sanchez Maria Nieves
- Cabezon De Diego Araceli
- Callado Aguera Jose
- Casero Granados Maria Isabel
- De Cuadra Lopez Maria Begoña
- Fernandez Prestel Jimenez Oliverio
- Garcia Ferriol Vazquez Pedro
- Leal Hidalgo Maria
- Minguez Garcia Jose
- Morales Cano Ramon
- Outon Del Moral Federico
- Quintana Lozano Maria Dolores
- Riau Fernandez Francisco Jose
- Rodriguez Solano Armesto Carlos
- Sanchez Hernandez Jesus
- Sanchez Quintana Maria Del Pino
- Sogorb Martinez Juan Gines
- Suarez Martin Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32379 , F 50, S 8, H M 46077, I/A 185 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Empresa: HABITATGES FINVER SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- De Cuadra Lopez Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36808 , F 114, S 8, H B 287200, I/A 9 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-08
Empresa: GARRAF MEDITERRANIA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- De Cuadra Lopez Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44684 , F 105, S 8, H B 226490, I/A 64 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-08
Empresa: HABITATGES FINVER SL
Apoderado Mancomunado
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- De Cuadra Lopez Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36808 , F 113, S 8, H B 287200, I/A 6 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-08
Empresa: CATALONIA GEBIRA SL
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- De Cuadra Lopez Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43082 , F 80, S 8, H B 288800, I/A 30 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-08
Empresa: PROMOCIONS CAN CATA SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- De Cuadra Lopez Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41472 , F 74, S 8, H B 277119, I/A 15 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
Empresa: PROMOCIONS CAN CATA SL
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- De Cuadra Lopez Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41472 , F 73, S 8, H B 277119, I/A 13 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-08
VER MAS ACTOS
Información de DE CUADRA LOPEZ MARIA BEGOÑA
Mostramos los datos de DE CUADRA LOPEZ MARIA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE CUADRA LOPEZ MARIA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos