GIL CARMONA ANTONIO
Informe ejecutivo de GIL CARMONA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL CARMONA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELEKTRA CATALUNYA XXI SL | Apoderado Solidario | 30/07/2009 |
VINCULACIONES DE GIL CARMONA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL CARMONA ANTONIO
Empresa: ELEKTRA CATALUNYA XXI SL
Apoderado
- Gil Carmona Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 56, S 8, H T 43976, I/A 10 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-43
Empresa: ELEKTRA CATALUNYA XXI SL
Consejero
- Alvarez Ferreira Lino
- Gil Carmona Antonio
- GRUPO ELEKTRA XXI SL
- HOLDELEK SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 56, S 8, H T 43976, I/A 9 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-43
Empresa: SEI LLEIDA SL
Apoderado Solidario
- Cazeaux Puigfel Joel
- Gil Carmona Antonio
- Pina Uson Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199 , F 193, S 8, H L 23867, I/A 2 (30/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-150-25
Empresa: SEI LLEIDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199 , F 187, S 8, H L 23867, I/A 1 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-150-25
Empresa: TAINCO LLEIDA SA
Apoderado
- Domingo Aixala Jeronimo
- Domingo Aixala Jose
- Domingo Aixala Jose
- Gil Carmona Antonio
- Lampreave Figueras Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 568 , F 152, S 8, H L 10596, I/A 11 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-25
Empresa: TAINCO LLEIDA SA
Consejero
- Domingo Aixala Jeroni
- Gil Carmona Antonio
- Lampreave Caus Angel
- Tribaldo Sanchez Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 568 , F 151, S 8, H L 10596, I/A 10 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-25
Información de GIL CARMONA ANTONIO
Mostramos los datos de GIL CARMONA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL CARMONA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos