GIL BALLESTEROS MARIA PILAR
Informe ejecutivo de GIL BALLESTEROS MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIL BALLESTEROS MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NARANJAS DAVID COSTA SL | Administrador Unico | 10/01/2023 | |
LA MEJOR NARANJA DE VALENCIA SL | Administrador Unico | 30/12/2022 | |
ASCENSORES COROTEK SL | Administrador Unico | 28/12/2022 |
VINCULACIONES DE GIL BALLESTEROS MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL BALLESTEROS MARIA PILAR
Empresa: NEWCORP VALENCIA 21 SL
Liquidador Unico
- Gil Ballesteros Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9086, L 6370, F 143, S 8, H V 135662, I/A 6 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-46
Empresa: NEWCORP VALENCIA 21 SL
Administrador Unico
- Gil Ballesteros Maria Pilar
Liquidador Unico
- Gil Ballesteros Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9086, L 6370, F 143, S 8, H V 135662, I/A 6 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-46
Empresa: TRACTES I TRAMITS SLL
Liquidador Unico
- Gil Ballesteros Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011, L 3317, F 49, S 8, H V 58922, I/A 5 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-46
Empresa: TRACTES I TRAMITS SLL
Administrador Unico
Liquidador Unico
- Gil Ballesteros Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011, L 3317, F 49, S 8, H V 58922, I/A 5 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-46
Empresa: NARANJAS DAVID COSTA SL
Administrador Unico
- Gil Ballesteros Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7462, L 4763, F 104, S 8, H V 89449, I/A 5 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-46
Empresa: NARANJAS DAVID COSTA SL
Administrador Solidario
- Costa Martinez David
- Gil Ballesteros Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7462, L 4763, F 104, S 8, H V 89449, I/A 5 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-46
Empresa: LA MEJOR NARANJA DE VALENCIA SL
Administrador Unico
- Gil Ballesteros Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 143, S 8, H V 151206, I/A 2 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-46
Empresa: ASCENSORES COROTEK SL
Administrador Unico
- Gil Ballesteros Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8951, L 6236, F 32, S 8, H V 131103, I/A 3 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-46
Empresa: ASCENSORES COROTEK SL
Administrador Solidario
- Costa Martinez David
- Gil Ballesteros Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8951, L 6236, F 32, S 8, H V 131103, I/A 3 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-46
Empresa: NEWCORP VALENCIA 21 SL
Administrador Unico
- Gil Ballesteros Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9086, L 6370, F 143, S 8, H V 135662, I/A 5 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-46
VER MAS ACTOS
Información de GIL BALLESTEROS MARIA PILAR
Mostramos los datos de GIL BALLESTEROS MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL BALLESTEROS MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos