COSTA MARTINEZ DAVID
Informe ejecutivo de COSTA MARTINEZ DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE COSTA MARTINEZ DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NARANJAS DAVID COSTA SL | Administrador Solidario | 17/01/2011 | 10/01/2023 |
LA MEJOR NARANJA DE VALENCIA SL | Administrador Solidario | 23/11/2012 | 30/12/2022 |
ASCENSORES COROTEK SL | Administrador Solidario | 28/12/2022 |
VINCULACIONES DE COSTA MARTINEZ DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTA MARTINEZ DAVID
Empresa: NARANJAS DAVID COSTA SL
Administrador Solidario
- Costa Martinez David
- Gil Ballesteros Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7462, L 4763, F 104, S 8, H V 89449, I/A 5 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-46
Empresa: LA MEJOR NARANJA DE VALENCIA SL
Administrador Solidario
- Costa Martinez David
- Gil Ballesteros Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 143, S 8, H V 151206, I/A 2 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-46
Empresa: ASCENSORES COROTEK SL
Administrador Solidario
- Costa Martinez David
- Gil Ballesteros Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8951, L 6236, F 32, S 8, H V 131103, I/A 3 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-46
Empresa: LA MEJOR NARANJA DE VALENCIA SL
Administrador Solidario
- Costa Martinez David
- Gil Ballesteros Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9549, L 6831, F 142, S 8, H V 151206, I/A 1 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-46
Empresa: GILCO INSTALACIONES SL
Administrador Solidario
- Costa Martinez David
- Gil Ballesteros Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7462, L 4763, F 103, S 8, H V 89449, I/A 4 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-46
Información de COSTA MARTINEZ DAVID
Mostramos los datos de COSTA MARTINEZ DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTA MARTINEZ DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos