GIJON MEDINA MARIA LUISA
Informe ejecutivo de GIJON MEDINA MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GIJON MEDINA MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DICGI FINANCIEROS SA | Consejero Delegado Solidario | 15/04/2014 | |
DICGI FINANCIEROS SA | Vicepresidente | 15/04/2014 | |
DICGI FINANCIEROS SA | Consejero | 15/04/2014 |
VINCULACIONES DE GIJON MEDINA MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIJON MEDINA MARIA LUISA
Empresa: DICGI FINANCIEROS SA
Consejero Delegado Solidario
- Gijon Medina Lorena
- Gijon Medina Maria Luisa
Consejero
- Gijon Martin Jose
- Gijon Medina Lorena
- Gijon Medina Maria Luisa
- Vaquer Giner Carlos Ignacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gijon Medina Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7756, L 5052, F 86, S 8, H V 9195, I/A 20 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-46
Empresa: DICGI FINANCIEROS SA
Consejero Delegado Solidario
- Gijon Medina Lorena
- Gijon Medina Maria Luisa
Consejero
- Gijon Martin Jose
- Gijon Medina Lorena
- Gijon Medina Maria Luisa
- Vaquer Giner Carlos Ignacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gijon Medina Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3345, L 658, F 29, S 8, H V 9195, I/A 18 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-46
Empresa: VERDES SA
Fase del concurso
Juzgado:FERNANDO PRESENCIA CRESPO
Número:2
Juez / Ponente:FERNANDO PRESENCIA CRESPO
Fecha de Resolución:10/11/2009
Número Procedimiento Concursal:1021/2009
Datos Registrales:
Tomo:
4473
Libro:
1785
Folio:
126
Hoja:
8-25383
Inscripción:
21
Fecha Inscripción09/11/2015
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4473, L 1785, F 126, S 8, H V 25383, I/A 21 (09/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-46
Empresa: PROMIÑOR SL
Consejero Delegado Solidario
- Gijon Medina Maria Luisa
Consejero
- DICGI FINANCIEROS SA
- Gijon Medina Maria Luisa
- Vaquer Giner Carlos Ignacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gijon Medina Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6359, L 3664, F 9, S 8, H V 66240, I/A 9 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-46
Empresa: DICGI FINANCIEROS SA
Consejero
- Gijon Martin Jose
- Gijon Medina Lorena
- Gijon Medina Maria Luisa
- Vaquer Giner Carlos Ignacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gijon Medina Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3345, L 658, F 28, S 8, H V 9195, I/A 15 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-46
Empresa: DICGI FINANCIEROS SA
Consejero Delegado Solidario
- Gijon Medina Lorena
- Gijon Medina Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3345, L 658, F 28, S 8, H V 9195, I/A 15 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-46
Empresa: DICGI FINANCIEROS SA
Consejero Delegado Solidario
- Gijon Medina Lorena
- Gijon Medina Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3345, L 658, F 28, S 8, H V 9195, I/A 15 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-46
Empresa: DICGI FINANCIEROS SA
Consejero Delegado Solidario
- Gijon Medina Lorena
- Gijon Medina Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3345, L 658, F 26, S 8, H V 9195, I/A 13 (25/08/2008)
CVE: BORME-A-2011-210-46
Empresa: NACAU CAUDETE PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Gijon Medina Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9285, L 6567, F 110, S 8, H V 142323, I/A 2 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-46
Empresa: NACAU CAUDETE PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Gijon Medina Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9285, L 6567, F 108, S 8, H V 142323, I/A 1 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-46
VER MAS ACTOS
Información de GIJON MEDINA MARIA LUISA
Mostramos los datos de GIJON MEDINA MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIJON MEDINA MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos