GIFRA DURALL SERGIO
Informe ejecutivo de GIFRA DURALL SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIFRA DURALL SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEALTHTECH INNOVATIONS SL | Consejero | 10/04/2024 | |
HEALTHTECH INNOVATIONS SL | Presidente | 10/04/2024 | |
HEALTHTECH INNOVATIONS SL | Consejero Delegado Solidario | 10/04/2024 | |
SALOMONICA TECHNOLOGIES SL | Apoderado | 16/01/2012 |
VINCULACIONES DE GIFRA DURALL SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIFRA DURALL SERGIO
Empresa: HEALTHTECH INNOVATIONS SL
Consejero Delegado Solidario
- Gifra Durall Sergio
Consejero
- Cremades Perez Manel
- Fernandez Calero Juan Rafael
- Gifra Durall Sergio
- Julian Ibañez Juan Francisco
- Puig Jover Jorge
Presidente
- Gifra Durall Sergio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49227 , F 147, S 8, H B 612380, I/A 1 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-08
Empresa: CITY JOB OFFERS SL
Administrador Solidario
- Gifra Durall Sergio
- Linz De Juan Creix Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46117 , F 186, S 8, H B 509970, I/A 6 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-08
Empresa: BARCELONA JOB OFFERS SL
Administrador Solidario
- Gifra Durall Sergio
- Linz De Juan Creix Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46117 , F 182, S 8, H B 509970, I/A 1 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-08
Empresa: OFFEMILY SL
Administrador Solidario
- Gifra Durall Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43152 , F 53, S 8, H B 424352, I/A 2 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Empresa: OFFEMILY SL
Administrador Solidario
- Castro Medel Nuria
- Gifra Durall Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43152 , F 52, S 8, H B 424352, I/A 1 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-08
Empresa: SALOMONICA TECHNOLOGIES SL
Apoderado
- Gifra Durall Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28298 , F 42, S 8, H B 132069, I/A 5 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Información de GIFRA DURALL SERGIO
Mostramos los datos de GIFRA DURALL SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIFRA DURALL SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos