CREMADES PEREZ MANEL
Informe ejecutivo de CREMADES PEREZ MANEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CREMADES PEREZ MANEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEALTHTECH INNOVATIONS SL | Consejero | 10/04/2024 | |
HEVENDER SL | Apoderado Solidario | 24/08/2023 |
VINCULACIONES DE CREMADES PEREZ MANEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CREMADES PEREZ MANEL
Empresa: HEALTHTECH INNOVATIONS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cremades Perez Manel
- Fernandez Calero Juan Rafael
- Gifra Durall Sergio
- Julian Ibañez Juan Francisco
- Puig Jover Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49227 , F 147, S 8, H B 612380, I/A 1 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-08
Empresa: HEVENDER SL
Apoderado Solidario
- Cremades Perez Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47485 , F 76, S 8, H B 553292, I/A 5 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-08
Empresa: MEDITIC TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Cremades Perez Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45035 , F 18, S 8, H B 474962, I/A 2 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-08
Empresa: MEDITIC TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Cremades Perez Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45035 , F 18, S 8, H B 474962, I/A 1 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-08
Información de CREMADES PEREZ MANEL
Mostramos los datos de CREMADES PEREZ MANEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CREMADES PEREZ MANEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos