GERVASI VIDAL JORGE
Informe ejecutivo de GERVASI VIDAL JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GERVASI VIDAL JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASVISION FRANQUICIADOR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/05/2011 | 21/11/2017 |
GRANDVISION SPAIN GRUPO OPTICO SA | Apoderado | 02/10/2009 | 04/12/2012 |
VINCULACIONES DE GERVASI VIDAL JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GERVASI VIDAL JORGE
Empresa: MASVISION FRANQUICIADOR SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46152 , F 209, S 8, H B 511188, I/A 45 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-08
Empresa: MASVISION GRUPO OPTICO SA
Apoderado
- Gervasi Vidal Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42002 , F 10, S 8, H B 198608, I/A 64 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-08
Empresa: NAVOPTIK SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alemany Hernando Vicente
- Gervasi Vidal Jorge
- Perez De Lazarraga Esteban Galindo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17241 , F 221, S 8, H M 196760, I/A 40 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-28
Empresa: MASVISION GRUPO OPTICO SA
Apoderado
- Gervasi Vidal Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40175 , F 218, S 8, H B 198608, I/A 46 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-08
Información de GERVASI VIDAL JORGE
Mostramos los datos de GERVASI VIDAL JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GERVASI VIDAL JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos