MASVISION FRANQUICIADOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Monforte de Lemos, 36
Código Postal 28029
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MASVISION FRANQUICIADOR SL
CIF B81801037
Capital Social 1100002.39 Euros
Actividad Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados
Nombres Anteriores
- NAVOPTIK SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario GRANDVISION SA
VINCULACIONES DE MASVISION FRANQUICIADOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MASVISION FRANQUICIADOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alm Attila Peter | Presidente | 11/04/2023 | 28/11/2023 |
Alm Attila Peter | Consejero | 11/04/2023 | 28/11/2023 |
Arjona Martinez Juan | Apoderado | 08/09/2010 | 28/11/2023 |
Bencivenni Niccolo | Consejero | 11/04/2023 | 28/11/2023 |
Bigo Emnanuel | Apoderado | 08/09/2010 | 28/11/2023 |
Cañadas Alonso Antonio | Secretario No Consejero | 27/01/2010 | 28/11/2023 |
Cañadas Alonso Antonio | Apoderado | 08/09/2010 | 28/11/2023 |
Colmek Ali Umut | Secretario | 27/11/2023 | 28/11/2023 |
Colmek Ali Umut | Consejero | 27/11/2023 | 28/11/2023 |
Diaz Alfaro Alfonso Carlos | Apoderado | 08/09/2010 | 28/11/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MASVISION FRANQUICIADOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27203 , F 208, S 8, H M 196760, I/A 46 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27203 , F 208, S 8, H M 196760, I/A 46 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27203 , F 208, S 8, H M 196760, I/A 46 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27203 , F 208, S 8, H M 196760, I/A 46 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27203 , F 208, S 8, H M 196760, I/A 45 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27203 , F 208, S 8, H M 196760, I/A 45 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27203 , F 208, S 8, H M 196760, I/A 45 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27203 , F 208, S 8, H M 196760, I/A 44 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27203 , F 208, S 8, H M 196760, I/A 44 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27203 , F 207, S 8, H M 196760, I/A 43 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-28