GEORGET ALAIN CHRISTOPHE CLAUDE
Informe ejecutivo de GEORGET ALAIN CHRISTOPHE CLAUDE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GEORGET ALAIN CHRISTOPHE CLAUDE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARDIF ASSURANCE VIE | Apoderado Mancomunado | 22/07/2015 | 12/09/2024 |
CARDIF ASSURANCE VIE | Apoderado | 12/09/2024 | |
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS | Apoderado | 06/09/2024 | |
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS | Apoderado Mancomunado | 29/07/2015 | 06/09/2024 |
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS | Apoderado | 17/01/2014 | 02/03/2020 |
CARDIF ASSURANCE VIE | Apoderado | 20/01/2014 | 02/03/2020 |
CARDIF ASSURANCE VIE | Apoderado | 06/09/2017 | 02/03/2020 |
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS | Apoderado | 15/02/2017 | 02/03/2020 |
CARDIF ASSURANCE VIE | Apoderado | 03/03/2017 | 02/03/2020 |
CARDIF ASSURANCE VIE | Apoderado | 02/03/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GEORGET ALAIN CHRISTOPHE CLAUDE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GEORGET ALAIN CHRISTOPHE CLAUDE
Empresa: CARDIF ASSURANCE VIE
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Georget Alain Christophe Claude
- Sainz De Medrano Pargada Ignacio
Apoderado
- Gaou Zoutu Xavier
- Georget Alain Christophe Claude
- Gomez Lazaro Nuria
- Gomez Pallete Alvaro
- Jorquera Villa Maria Aranzazu
- Lorente Garcia Escalona Carmen
- Macias-lizaso Miranda Antonio
- Pantoja Manzano Alejandro
- Pomiers Fabrice Louis Charles Marie
- Portier De Villeneuve Pierre Jean Marie De
- Rendeiro Ferreirinha Toni Jorge
- Sainz De Medrano Pargada Ignacio
- Sainz De Medrano Pargada Ignacio
- Trembath William
- Villemagne Paul Jean Francois Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 197369, I/A 64 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-28
Empresa: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Boccia Alexandre Bonifacio
- Georget Alain Christophe Claude
- Sainz De Medrano Pargada Ignacio
Apoderado
- Georget Alain Christophe Claude
- Jorquera Villa Maria Aranzazu
- Pantoja Manzano Alejandro
- Sainz De Medrano Pargada Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 192927, I/A 62 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: CARDIF ASSURANCE VIE
Apoderado
- D'avola Pablo Nicolas
- Diaz Alfaro Carlos Rodrigo
- Diaz Alfaro Carlos Rodrigo
- Georget Alain Christophe Claude
- Georget Alain Christophe Claude
- Jorquera Vila Maria Aranzazu
- Jorquera Villa Maria Aranzazu
- Roussel Moracho Beatrice Yolande
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31028 , F 197, S 8, H M 197369, I/A 57 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Empresa: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27911 , F 221, S 8, H M 192927, I/A 54 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Empresa: CARDIF ASSURANCE VIE
Apoderado
- D'avola Pablo Nicolas
- Diaz Alfaro Carlos Rodrigo
- Georget Alain Christophe Claude
- Jorquera Villa Maria Aranzazu
- Roussel Moracho Beatrice Yolande
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31028 , F 106, S 8, H M 197369, I/A 49 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-28
Empresa: CARDIF ASSURANCE VIE
Apoderado
- Diaz Alfaro Carlos Rodrigo
- Georget Alain Christophe Claude
- Gomez Pallete Alvaro
- Jorquera Vila Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31028 , F 104, S 8, H M 197369, I/A 45 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-28
Empresa: BNP PARIBAS CARDIF ESPAÑA AIE
Administrador Solidario
- Boccia Alexandre Bonifacio
- Georget Alain Christophe Claude
- Rendeiro Ferreirinha Toni Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26098 , F 142, S 8, H M 304016, I/A 30 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
Empresa: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Apoderado
- Diaz Alfaro Carlos Rodrigo
- Georget Alain Christophe Claude
- Gomez Pallete Alvaro
- Jorquera Vila Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27911 , F 77, S 8, H M 192927, I/A 42 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-28
Empresa: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Apoderado Mancomunado
- Boccia Alexandre Bonifacio
- Georget Alain Christophe Claude
- Rendeiro Ferreirinha Toni Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27911 , F 74, S 8, H M 192927, I/A 36 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-28
Empresa: CARDIF ASSURANCE VIE
Apoderado Mancomunado
- Georget Alain Christophe Claude
- Rendeiro Ferreirinha Toni Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31028 , F 102, S 8, H M 197369, I/A 39 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-28
VER MAS ACTOS
Información de GEORGET ALAIN CHRISTOPHE CLAUDE
Mostramos los datos de GEORGET ALAIN CHRISTOPHE CLAUDE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GEORGET ALAIN CHRISTOPHE CLAUDE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos