BOCCIA ALEXANDRE BONIFACIO
Informe ejecutivo de BOCCIA ALEXANDRE BONIFACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BOCCIA ALEXANDRE BONIFACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS | Apoderado Mancomunado | 29/07/2015 | 06/09/2024 |
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS | R.L.C.Perma. | 22/07/2013 | 29/09/2022 |
CARDIF ASSURANCE VIE | R.L.C.Perma. | 27/06/2013 | 29/09/2022 |
BNP PARIBAS CARDIF ESPAÑA AIE | Administrador Solidario | 01/09/2014 | 23/02/2017 |
VINCULACIONES DE BOCCIA ALEXANDRE BONIFACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOCCIA ALEXANDRE BONIFACIO
Empresa: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Boccia Alexandre Bonifacio
- Georget Alain Christophe Claude
- Sainz De Medrano Pargada Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 192927, I/A 62 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: CARDIF ASSURANCE VIE
R.L.C.Perma.
- Boccia Alexandre Bonifacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42349 , F 25, S 8, H M 197369, I/A 60 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Empresa: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
R.L.C.Perma.
- Boccia Alexandre Bonifacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27911 , F 225, S 8, H M 192927, I/A 59 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Empresa: BNP PARIBAS CARDIF ESPAÑA AIE
Administrador Solidario
- Boccia Alexandre Bonifacio
- Georget Alain Christophe Claude
- Rendeiro Ferreirinha Toni Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26098 , F 142, S 8, H M 304016, I/A 30 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
Empresa: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Apoderado Mancomunado
- Boccia Alexandre Bonifacio
- Georget Alain Christophe Claude
- Rendeiro Ferreirinha Toni Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27911 , F 74, S 8, H M 192927, I/A 36 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-28
Empresa: HELIOS ADMINISTRACION ESPAÑA AIE
Administrador Solidario
- Boccia Alexandre Bonifacio
- Georget Alain Christophe Claude
- Rendeiro Ferreirinha Toni Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26098 , F 140, S 8, H M 304016, I/A 25 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
Empresa: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
R.L.C.Perma.
- Boccia Alexandre Bonifacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27911 , F 67, S 8, H M 192927, I/A 26 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-28
Empresa: CARDIF ASSURANCE VIE
R.L.C.Perma.
- Boccia Alexandre Bonifacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23183 , F 88, S 8, H M 197369, I/A 29 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-28
Información de BOCCIA ALEXANDRE BONIFACIO
Mostramos los datos de BOCCIA ALEXANDRE BONIFACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOCCIA ALEXANDRE BONIFACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos