GENTO DIEZ MARTA
Informe ejecutivo de GENTO DIEZ MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GENTO DIEZ MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAS VILANOVA SL | Apoderado Solidario | 27/07/2023 | |
TURISSA HABITATGES SL | Apoderado Solidario | 06/07/2023 | |
SUBURDOMUS SL | Apoderado Solidario | 11/12/2018 | |
URBANIZADORA PEDRALBES SUR SL | Apoderado Solidario | 22/05/2018 | |
PROMOTORA DIORAMA SL | Apoderado Solidario | 07/07/2017 | |
DANIOLA DOMUS SL | Apoderado Solidario | 06/10/2016 | |
DOMOMARINA SL | Apoderado Solidario | 05/10/2016 | |
PROMOTORA DIORAMA SL | Apoderado Solidario | 09/08/2016 | |
INFONAVIT SL | Apoderado Solidario | 16/11/2015 | |
PROMOTORA DIORAMA SL | Apoderado | 09/05/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GENTO DIEZ MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GENTO DIEZ MARTA
Empresa: MAS VILANOVA SL
Apoderado Solidario
- Gento Diez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48440 , F 212, S 8, H B 10691, I/A 105 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-08
Empresa: TURISSA HABITATGES SL
Apoderado Solidario
- Escolano Vilasis Jesus
- Gento Diez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46539 , F 202, S 8, H B 523245, I/A 4 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-08
Empresa: SUBURDOMUS SL
Apoderado Solidario
- Gento Diez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44186 , F 201, S 8, H B 449019, I/A 7 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Empresa: URBANIZADORA PEDRALBES SUR SL
Apoderado Solidario
- Gento Diez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22103 , F 12, S 8, H B 31319, I/A 20 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
Empresa: PROMOTORA DIORAMA SL
Apoderado Solidario
- Gento Diez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43755 , F 12, S 8, H B 40689, I/A 36 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-08
Empresa: DANIOLA DOMUS SL
Apoderado Solidario
- Gento Diez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44762 , F 121, S 8, H B 465711, I/A 5 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-08
Empresa: DOMOMARINA SL
Apoderado Solidario
- Gento Diez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44230 , F 154, S 8, H B 450333, I/A 7 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-08
Empresa: PROMOTORA DIORAMA SL
Apoderado Solidario
- Gento Diez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43755 , F 12, S 8, H B 40689, I/A 35 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-08
Empresa: INFONAVIT SL
Apoderado Solidario
- Gento Diez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22085 , F 83, S 8, H B 31067, I/A 19 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-08
Empresa: VERTIX PROCAM PATRIMONIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41133 , F 222, S 8, H B 375110, I/A 9 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-08
VER MAS ACTOS
Información de GENTO DIEZ MARTA
Mostramos los datos de GENTO DIEZ MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GENTO DIEZ MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos