VERTIX PROCAM PATRIMONIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda General Mitre, 12
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VERTIX PROCAM PATRIMONIAL SL
CIF B65015224
Capital Social 1846600.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 12/12/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VERTIX PROCAM PATRIMONIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VERTIX PROCAM PATRIMONIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADDVANTE FORENSE Y CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 02/07/2015 | 13/08/2021 |
Arnau Recasens Montserrat | Apoderado | 19/11/2010 | 13/08/2021 |
Faura Lluis Enric | REP.ADM.CONC | 02/07/2015 | 13/08/2021 |
Larramona Mora Daniel | Apoderado | 19/11/2010 | 13/08/2021 |
Perez Rovira Jorge | Apoderado | 19/11/2010 | 13/08/2021 |
CATALUNYACAIXA IMMOBILIARIA SA | Vicepresidente | 15/11/2010 | 02/07/2015 |
CATALUNYACAIXA IMMOBILIARIA SA | Consejero | 15/11/2010 | 02/07/2015 |
CATALUNYACAIXA IMMOBILIARIA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 12/06/2013 | 02/07/2015 |
Elena Massot Puey | REPR.143 RRM | 18/05/2015 | 02/07/2015 |
INPAU SA | Consejero | 15/11/2010 | 02/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VERTIX PROCAM PATRIMONIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42454 , F 134, S 8, H B 375110, I/A 16 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 198/2015, AUTO FIRME DE FECHA 08/09/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42454 , F 134, S 8, H B 375110, I/A 16 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42454 , F 134, S 8, H B 375110, I/A 16 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 198/2015, AUTO FIRME DE FECHA 19/02/2016, POR EL QUE SE CALIFICA EL CONCURSO COMO FORTUITO Y SE ARCHIVA LA PIEZA DE CALIFICACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42454 , F 134, S 8, H B 375110, I/A 15 (24/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 198/2015, AUTO FIRME DE FECHA 10/07/2015, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41133 , F 225, S 8, H B 375110, I/A 14 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41133 , F 224, S 8, H B 375110, I/A 13 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-08
- J.M. 7 BARCELONA, PROC.ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 198/2015, RESOLUCIONES FIRMES 12/03/2015 Y 09/04/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO,ACUMULACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD CON EL DE "LANDOMUS SL" Y APERTURA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41133 , F 224, S 8, H B 375110, I/A 13 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41133 , F 224, S 8, H B 375110, I/A 13 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41133 , F 224, S 8, H B 375110, I/A 13 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41133 , F 223, S 8, H B 375110, I/A 12 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-08