GELABERT GARAU MARIA
Informe ejecutivo de GELABERT GARAU MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GELABERT GARAU MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONS ES ROURE SEC SL | Socio Unico | 28/07/2015 | 20/08/2020 |
ES COLOMER DE LA VILA SL | Socio Unico | 27/07/2015 | 20/08/2020 |
CORRAL D'EN SERRA SL | Administrador Solidario | 30/08/2017 |
VINCULACIONES DE GELABERT GARAU MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GELABERT GARAU MARIA
Empresa: CORRAL D'EN SERRA SL
Administrador Solidario
- Gelabert Garau Bartolome
- Gelabert Garau Maria
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058 , F 194, S 8, H PM 35667, I/A 7 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-07
Empresa: INVERSIONS ES ROURE SEC SL
Socio Único
- Gelabert Garau Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126 , F 160, S 8, H PM 50402, I/A 8 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-07
Empresa: ES COLOMER DE LA VILA SL
Socio Único
- Gelabert Garau Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 54, S 8, H PM 49935, I/A 4 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-07
Información de GELABERT GARAU MARIA
Mostramos los datos de GELABERT GARAU MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GELABERT GARAU MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos