GELABERT GARAU BARTOLOME
Informe ejecutivo de GELABERT GARAU BARTOLOME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GELABERT GARAU BARTOLOME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTHABITATGE BALEARS SL | Administrador Unico | 25/04/2012 | 31/08/2017 |
GESTHABITATGE BALEARS SL | Liquidador | 31/08/2017 | 31/08/2017 |
CORRAL D'EN SERRA SL | Liquidador | 30/08/2017 | 30/08/2017 |
CORRAL D'EN SERRA SL | Administrador Solidario | 30/08/2017 | |
STONE BR IMPORT SL | Liquidador | 30/08/2017 | 30/08/2017 |
STONE BR IMPORT SL | Administrador Unico | 30/08/2017 | |
NILGERIS SL | Liquidador | 02/10/2009 | 02/10/2009 |
NILGERIS SL | Administrador Unico | 02/10/2009 |
VINCULACIONES DE GELABERT GARAU BARTOLOME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GELABERT GARAU BARTOLOME
Empresa: GESTHABITATGE BALEARS SL
Liquidador
- Gelabert Garau Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2198 , F 130, S 8, H PM 54092, I/A 4 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-07
Empresa: GESTHABITATGE BALEARS SL
Administrador Unico
- Gelabert Garau Bartolome
Liquidador
- Gelabert Garau Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2198 , F 130, S 8, H PM 54092, I/A 4 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-07
Empresa: STONE BR IMPORT SL
Liquidador
- Gelabert Garau Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2338 , F 163, S 8, H PM 61757, I/A 2 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-07
Empresa: STONE BR IMPORT SL
Administrador Unico
- Gelabert Garau Bartolome
Liquidador
- Gelabert Garau Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2338 , F 163, S 8, H PM 61757, I/A 2 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-07
Empresa: CORRAL D'EN SERRA SL
Liquidador
- Gelabert Garau Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058 , F 194, S 8, H PM 35667, I/A 7 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-07
Empresa: CORRAL D'EN SERRA SL
Administrador Solidario
- Gelabert Garau Bartolome
- Gelabert Garau Maria
Liquidador
- Gelabert Garau Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058 , F 194, S 8, H PM 35667, I/A 7 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-07
Empresa: GESTHABITATGE BALEARS SL
Administrador Unico
- Gelabert Garau Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2198 , F 130, S 8, H PM 54092, I/A 3 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-07
Empresa: NILGERIS SL
Liquidador
- Gelabert Garau Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1683 , F 119, S 8, H PM 13342, I/A 6 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-07
Empresa: NILGERIS SL
Administrador Unico
- Gelabert Garau Bartolome
Liquidador
- Gelabert Garau Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1683 , F 119, S 8, H PM 13342, I/A 6 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-07
Información de GELABERT GARAU BARTOLOME
Mostramos los datos de GELABERT GARAU BARTOLOME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GELABERT GARAU BARTOLOME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos