GAYTAN DE AYALA DIEZ DE RIVERA JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de GAYTAN DE AYALA DIEZ DE RIVERA JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GAYTAN DE AYALA DIEZ DE RIVERA JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES PETROLIFEROS COORDINADOS SL | Presidente | 04/06/2018 | |
TRANSPORTES PETROLIFEROS COORDINADOS SL | Consejero | 20/12/2013 |
VINCULACIONES DE GAYTAN DE AYALA DIEZ DE RIVERA JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAYTAN DE AYALA DIEZ DE RIVERA JOSE MANUEL
Consejero
- Diez Franco Jorge Luis
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Jose Manuel
- Lerma Paez De La Cadena Luis
- Zubiaga Aranguren Alvaro
Presidente
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Jose Manuel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696 , F 183, S 8, H NA 33640, I/A 12 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-31
Consejero
- Diez Franco Jorge Luis
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Jose Manuel
- Lerma Paez De La Cadena Luis
- Zubiaga Aranguren Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696 , F 182, S 8, H NA 33640, I/A 8 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-31
Presidente
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Jose Manuel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696 , F 182, S 8, H NA 33640, I/A 8 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-31
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696 , F 182, S 8, H NA 33640, I/A 8 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-31
Empresa: TITULOS ALCALA SICAV
Consejero
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Jose Manuel
- Gil Fernandez Villaran Carlos
- Gil Fernandez Villaran Jesus
- Gil Fernandez Villaran Mariano
- Gil Fernandez Villaran Ramon
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28525 , F 111, S 8, H M 311289, I/A 25 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-28
Empresa: TITULOS BALBOA SICAV
Consejero
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42775 , F 89, S 8, H B 412361, I/A 21 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-08
Empresa: TITULOS XALKARRA SICAV
Consejero
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42774 , F 152, S 8, H B 412329, I/A 27 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-08
Consejero Delegado
Consejero
- Diez Franco Jorge Luis
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Jose Manuel
- Lerma Paez De La Cadena Luis
- Zubiaga Aranguren Alvaro
Presidente
Secretario
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696 , F 176, S 8, H NA 33640, I/A 1 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-31
Empresa: EDERRA SA
Consejero
- Elorza Bergareche Antonio Maria
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Jose Manuel
- Vicente Ruiz Antonio
Presidente
Vicepresidente
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1277 , F 174, S 8, H SS 5355, I/A 67 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-20
Consejero
- Abrisqueta Gimenez Jose Luis
- Diez Aramburu Jorge
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Jose Manuel
- Gaytan De Ayala Rezola Luis
- Maestre Urbina Juan
Presidente
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Jose Manuel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 146, S 8, H NA 32321, I/A 3 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-31
VER MAS ACTOS
Información de GAYTAN DE AYALA DIEZ DE RIVERA JOSE MANUEL
Mostramos los datos de GAYTAN DE AYALA DIEZ DE RIVERA JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAYTAN DE AYALA DIEZ DE RIVERA JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos