TITULOS ALCALA SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 18
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TITULOS ALCALA SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TITULOS ALCALA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TITULOS ALCALA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abril Ramirez Raul | Secretario | 29/09/2020 | 16/01/2023 |
Abril Ramirez Raul | Consejero | 19/10/2020 | 16/01/2023 |
Bellini Squirra Caio Augusto | Consejero | 19/10/2020 | 16/01/2023 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 19/10/2020 | 16/01/2023 |
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 09/12/2020 | 16/01/2023 |
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 19/10/2020 | 16/01/2023 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 19/10/2020 | 16/01/2023 |
LASEMER AUDITORES SL | Auditor | 11/10/2011 | 16/01/2023 |
LASEMER AUDITORES SL | Auditor | 30/09/2014 | 16/01/2023 |
Olabera Bentron Garikoitz | Vicesecretario No Consejero | 16/04/2021 | 16/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TITULOS ALCALA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28525 , F 115, S 8, H M 311289, I/A 35 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28525 , F 115, S 8, H M 311289, I/A 35 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28525 , F 115, S 8, H M 311289, I/A 35 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Auditor
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28525 , F 115, S 8, H M 311289, I/A 35 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28525 , F 115, S 8, H M 311289, I/A 34 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28525 , F 115, S 8, H M 311289, I/A 34 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-28
Apoderado
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28525 , F 114, S 8, H M 311289, I/A 33 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 18 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28525 , F 113, S 8, H M 311289, I/A 32 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Auditor
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28525 , F 113, S 8, H M 311289, I/A 32 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28525 , F 113, S 8, H M 311289, I/A 32 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28