GASTAMINZA LASARTE JOSE MARIA
Informe ejecutivo de GASTAMINZA LASARTE JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GASTAMINZA LASARTE JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKOA SA | Vicesecretario No Consejero | 11/02/2021 | |
BANKOA SA | Apoderado | 07/03/2017 | |
BANKOA GESTION SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA | Secretario No Consejero | 03/02/2017 | |
BANKOA SA | Apoderado Solidario | 22/05/2015 | |
BANKOA GESTION SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/12/2013 | |
BANKOA SA | Sec.Com.Eje. | 30/11/2011 |
VINCULACIONES DE GASTAMINZA LASARTE JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GASTAMINZA LASARTE JOSE MARIA
Empresa: BANKOA GESTION SA SGIIC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Elvira Lazcoz Francisco Javier
- Gastaminza Lasarte Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2536 , F 140, S 8, H SS 3762, I/A 56 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-20
Empresa: BANKOA KARTERA SA
Administrador Solidario
- Gastaminza Lasarte Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2277 , F 158, S 8, H SS 28066, I/A 9 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-20
Empresa: BANKOA MEDIACION SL
Consejero
- Arriola Anakabe Jesus Maria
- Gastaminza Lasarte Jose Maria
- Suarez Garrido Jesus Eduardo
Presidente
Secretario
- Gastaminza Lasarte Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2701 , F 194, S 8, H SS 37646, I/A 6 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-20
Empresa: BANKOA GESTION SA SGIIC
Secretario No Consejero
- Gastaminza Lasarte Jose Maria
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2536 , F 140, S 8, H SS 3762, I/A 55 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-20
Empresa: ABANCA CORPORACION BANCARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Diez Salinas Alvaro
- Gastaminza Lasarte Jose Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 111, S 8, H C 47803, I/A 493 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-15
Empresa: ABANCA CORPORACION BANCARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gastaminza Lasarte Jose Maria
- Suarez Garrido Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 85, S 8, H C 47803, I/A 463 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-15
Empresa: BANKOA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Gastaminza Lasarte Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 181, S 8, H SS 3685, I/A 699 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-20
Empresa: BANKOA SA
Consejero
Secretario
- Gastaminza Lasarte Jose Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 181, S 8, H SS 3685, I/A 699 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-20
Empresa: BANKOA ZERBITZUAK SL
Consejero
- Arriola Anakabe Josu
- Gastaminza Lasarte Jose Maria
- Suarez Garrido Jesus Eduardo
Presidente
Secretario
- Gastaminza Lasarte Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2701 , F 191, S 8, H SS 37646, I/A 2 (15/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-20
Empresa: BANKOA KARTERA SA
Administrador Solidario
- Gastaminza Lasarte Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2277 , F 156, S 8, H SS 28066, I/A 6 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-20
VER MAS ACTOS
Información de GASTAMINZA LASARTE JOSE MARIA
Mostramos los datos de GASTAMINZA LASARTE JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GASTAMINZA LASARTE JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos