ARRIOLA ANAKABE JOSU
Informe ejecutivo de ARRIOLA ANAKABE JOSU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARRIOLA ANAKABE JOSU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIODATUP SL | Apoderado Solidario | 09/04/2024 | |
IGAUR 723 SL | Apoderado | 22/12/2022 | |
NNBI 2020 SL | Apoderado | 11/11/2022 | |
BANKOA MEDIACION SL | Consejero | 15/05/2020 | |
BANKOA MEDIACION SL | Apoderado Solidario | 15/05/2020 | |
IPAROIL TRANS SL | Apoderado Mancomunado | 20/12/2016 | |
BANKOA SA | Apoderado Solidario | 22/05/2015 |
VINCULACIONES DE ARRIOLA ANAKABE JOSU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRIOLA ANAKABE JOSU
Empresa: BIODATUP SL
Apoderado Solidario
- Arriola Anakabe Josu
- Sayar Beristain Onintza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2849 , F 78, S 8, H SS 40511, I/A 7 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-20
Empresa: IGAUR 723 SL
Apoderado
- Arriola Anakabe Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2908 , F 72, S 8, H SS 41977, I/A 3 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-20
Empresa: NNBI 2020 SL
Apoderado
- Arriola Anakabe Josu
- Sayar Beristain Onintza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 58, S 8, H NA 39838, I/A 6 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-31
Empresa: BANKOA MEDIACION SL
Apoderado Solidario
- Arriola Anakabe Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2701 , F 191, S 8, H SS 37646, I/A 3 (15/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-20
Empresa: BANKOA ZERBITZUAK SL
Consejero
- Arriola Anakabe Josu
- Gastaminza Lasarte Jose Maria
- Suarez Garrido Jesus Eduardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2701 , F 191, S 8, H SS 37646, I/A 2 (15/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-20
Empresa: IPAROIL TRANS SL
Apoderado Mancomunado
- Arriola Anakabe Josu
- Flores De Toro Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2776 , F 130, S 8, H SS 39205, I/A 2 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-20
Empresa: BANKOA SA
Apoderado Solidario
- Aguado Artola Carlos
- Aguirre Olasolo Santiago
- Aguirrebeña Goicoechea Rafael
- Alcorta Oyarbide Francisco
- Altuna Gamboa Edurne
- Amoros Basterra Ramon Antonio
- Andonegui Miranda Amaya
- Ansa Errondosoro Maria
- Antolin Ganuza Javier
- Antoñana Otaño Ramon
- Apaolaza Imaz Iñigo
- Arana Rod Cristina
- Aranbarri Osoro Arrate
- Ariznabarreta Urdampilleta Iker
- Armendariz Elso Iñigo
- Arrieta Gorostiaga Unai
- Arrieta Recondo Elena
- Arriola Anakabe Josu
- Arrizubieta Garro Izaskun
- Arroyo Cortazar Jose Ignacio
- Arsuaga Artola Jon- Koldobika
- Askarn Sana
- Astuy Telleria Ziortza
- Ayesta Rubio Humberto
- Azpeitia Emparanza Magdalena
- Azurmendi Oyarzabal Maria Cruz
- Badiola Landaribar Jon Andoni
- Barrutia Zuloaga Cristina
- Basurco Badiola Pedro
- Becerro De Bengoa Usabiaga Alberto
- Beistegui Aldaz Eneko
- Beisti Martinez David
- Bilbao Zarandona Maria Amaya
- Bravo Ansorena Aurea
- Bueno Gamiz Maria Soledad
- Busca Cuesta Jorge
- Caperochipi Ortiz Patricia
- Caravilla Fernandez Virginia
- Celayeta Torrecilla Susana
- Charramendieta Tejada Maria
- Charritton Emmanuel Jean
- Daube Nicolas
- Diez Salinas Alvaro
- Diez Salinas Sonia
- Echaniz Unamuno Maria Milagros
- Echaniz Urain Jose Luis
- Elorrieta Tolosa Alazne Koldobike
- Eneterreaga Bueno Gorka
- Erkizia Betondo Jon Imanol
- Erostarbe Garitano Elena
- Errazu Sasieta Xabier
- Escobal Gonzalez Esmeralda
- Eyara Ibañez Garayo Blanca
- Fernandez Arzac Blanca
- Fernandez De La Peña Jose Carlos
- Fernandez Martinez Gonzalo
- Fernandez Seco Carlos
- Gallastegui Arizmendiarrieta Francisco-javier
- Gallego Arreche Roberto
- Garate Arruabarrena Libe
- Garcia Sprecher Mercedes
- Garde Arregui Maite
- Garrido Odriozola Idoia
- Gastaminza Lasarte Jose Maria
- Goenaga Garin Jon
- Goienetxea Cousillas Maria Teresa
- Goikoetxea Cardiel Markel
- Goikoetxeaundia Zabala Lierni
- Goitia Jaurrieta Ana Isabel
- Goitia Jaurrieta Juan Angel
- Gomez Ufano Francisco Javier
- Gondra Aguirre Mikel
- Gonzalez Rivero Antonio
- Gorrotxategi Larrañaga Aitor
- Grocin Garjon Oscar
- Gurrutxaga Garcia Jon Iñaki
- Gutierrez Imatz Ana Jesus
- Herran Martinez Miriam
- Ibañez Fernandez Jardon Manuel
- Iradi Leiceaga Irune
- Jimenez Saez Maria Isabel
- Joaristi Respaldiza Unai
- Juarros Martin Jose Luis
- Landa Salaverria Gorka
- Landaida Bilbao Aitor Jose
- Lasa Zubizarreta Juan Maria
- Lasaosa Muro Francisco Javier
- Lasarte Alzua Jacobo Juan
- Lopez De Sosoaga Torija Daniel
- Martin Alba Maria Edita
- Martin Macias Eladio Javier
- Martinez Urizar Alexander
- Mateo Fernandez Marta
- Mendia Beitia Iñaki
- Montero Juan Jose Carlos
- Mugica Garmendia Maria Jose
- Mugica Urrestarazu Ana Maria
- Muñoz Arrieta Ibon
- Navajas Laboa Ana
- Nieves Alonso Dolores
- Ochoa De Aspuru Pereita Nuria Esther
- Oiarbide Unibaso Unai
- Olabarri Guesalaga Silvia
- Olaciregui Alustiza Estibaliz
- Olarte Galdos Andoni
- Ontoria San Saturnino Pedro Maria
- Ormazabal Ortiz De Pinedo Oihana
- Ostolaza Menterola Jesus Maria
- Ostolaza Pagoaga Rosa
- Paredes Arias Maria Cristina
- Pascual Gonzalez Maria Cristina
- Payo Zalbide Olatz
- Pinedo Ibañez Maria De Las Nieves
- Plazaola Berasategui Nerea
- Prieto Herrador Julio-cesar
- Ramasco Rueda Roberto
- Revuelta Fernandez Jose Ignacio
- Ribera Gamechogoicoechea Maite
- Rodriguez Infante Francisco
- Rodriguez Rodriguez Beatriz
- Rojas Ocamica Francisco Javier
- Ruiz Vidal Maria Lourdes
- Saenz Pipaon Mendaza Jesus
- Sainz Abasolo Silvia
- Salaberria Otxotorena Mikel
- Sanchez Ansotegui Maria Pilar
- Sancho Revilla Maria Cristina
- Solaun Miguel Javier
- Sorrondegui De Arriba Patxi
- Torres Palma Alfredo
- Ubiria Zubizarreta Tomas
- Ucin Elorza Jaione
- Urkiza Ibaibarriaga Ana
- Urquiaga Urquiza Zigor
- Urquiza Ortega Maria Jesus
- Urruzmendi Aldalur Aitziber
- Urruzola Garmendia Olatz
- Usabiaga Elgarresta Santiago Ignacio
- Vega Ortega Julen
- Velasco Marcos Patricia
- Villanueva Arrola Jose
- Yañez Arrondo Juan Ramon
- Zabala Errasti German
- Zabaleta Almandoz Patxi
- Zulueta Madinabeitia Pedro
- Zumarraga Sanchez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 137, S 8, H SS 3685, I/A 629 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-20
Información de ARRIOLA ANAKABE JOSU
Mostramos los datos de ARRIOLA ANAKABE JOSU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRIOLA ANAKABE JOSU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos