GASSO DOMINGO ANTONIA
Informe ejecutivo de GASSO DOMINGO ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE GASSO DOMINGO ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GASSO DOMINGO ANTONIA
Empresa: HELADOS BELLVER SA
Consejero
- Gasso Domingo Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 168, S 8, H PM 10517, I/A 14 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-07
Empresa: HELADOS BELLVER SA
Consejero
- Gasso Domingo Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026 , F 161, S 8, H PM 10517, I/A 12 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-07
Empresa: HELADOS BELLVER SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Domingo Moreno Antonio
- Domingo Moreno Francisca Maria
- Gasso Domingo Antonia
- Gasso Domingo Juan Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026 , F 160, S 8, H PM 10517, I/A 9 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-07
Información de GASSO DOMINGO ANTONIA
Mostramos los datos de GASSO DOMINGO ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GASSO DOMINGO ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos