DOMINGO MORENO ANTONIO
Informe ejecutivo de DOMINGO MORENO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOMINGO MORENO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HELADOS BELLVER SA | Consejero | 09/08/2011 | 03/01/2018 |
VINCULACIONES DE DOMINGO MORENO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGO MORENO ANTONIO
Empresa: HELADOS BELLVER SA
Consejero
- Domingo Moreno Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 168, S 8, H PM 10517, I/A 14 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-07
Empresa: HELADOS BELLVER SA
Consejero
- Domingo Moreno Antonio
- Domingo Moreno Francisca Maria
- Gasso Domingo Juan Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026 , F 161, S 8, H PM 10517, I/A 13 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-213-07
Empresa: HELADOS BELLVER SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Domingo Moreno Antonio
- Domingo Moreno Francisca Maria
- Gasso Domingo Antonia
- Gasso Domingo Juan Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026 , F 160, S 8, H PM 10517, I/A 9 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-07
Información de DOMINGO MORENO ANTONIO
Mostramos los datos de DOMINGO MORENO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGO MORENO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos