GARZA LOPEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de GARZA LOPEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARZA LOPEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALLEGA DE IDEAS COMUNICACION Y AJUSTE SL | Socio Unico | 02/10/2019 | |
GALLEGA DE IDEAS COMUNICACION Y AJUSTE SL | Administrador Unico | 02/10/2019 | |
ROJA SALUTO SL | Administrador Mancomunado | 28/06/2013 | |
OUVERDE SL | Consejero | 04/02/2010 |
VINCULACIONES DE GARZA LOPEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARZA LOPEZ JOSE ANTONIO
Administrador Unico
- Garza Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 71, S 8, H OR 16698, I/A 1 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-32
Socio Único
- Garza Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 71, S 8, H OR 16698, I/A 1 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-32
Empresa: GARZA AUTOMOCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Amorin Fernandez Ramon Isauro
- Garza Lopez Jose Antonio
- Lopez Salgado Antonio
- Lopez Salgado Antonio
- Novoa Salgado Roberto
- Paz Carbajales Eligio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 893 , F 62, S 8, H OR 1627, I/A 47 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-32
Empresa: AUTOMOVILES LOUZAO VIGO SL
Apoderado
- Garza Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3996, L 3996, F 218, S 8, H PO 10347, I/A 58 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-36
Empresa: GARZA AUTOMOCION SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Garza Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 893 , F 61, S 8, H OR 1627, I/A 43 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-32
Empresa: AUTOMOVILES LOUZAO VIGO SL
Apoderado
- Garza Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3996, L 3996, F 218, S 8, H PO 10347, I/A 57 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-36
Empresa: GARZA AUTOMOCION SA
Apoderado
- Garza Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 217, S 8, H OR 1627, I/A 37 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-32
Empresa: GARZA AUTOMOCION SA
Consejero Delegado
- Garza Lopez Jose Antonio
Consejero
- Dieguez Garza Joaquin
- Garza Lopez Jose Antonio
- Lopez Garrido Javier
Presidente
- Garza Lopez Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 217, S 8, H OR 1627, I/A 36 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-32
Empresa: GARZA AUTOMOCION SA
Consejero Delegado
- Garza Lopez Jose Antonio
Consejero
- Dieguez Garza Joaquin
- Garza Lopez Jose Antonio
- Lopez Garrido Javier
Presidente
- Garza Lopez Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 217, S 8, H OR 1627, I/A 34 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-32
Empresa: GARZA AUTOMOCION SA
Consejero Delegado
- Garza Lopez Jose Antonio
Consejero
- Garza Garrido Maria Del Carmen
- Garza Lopez Jose Antonio
- Lopez Salgado Antonio
Presidente
- Garza Lopez Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 217, S 8, H OR 1627, I/A 34 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-32
VER MAS ACTOS
Información de GARZA LOPEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de GARZA LOPEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARZA LOPEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos