DIEGUEZ GARZA JOAQUIN
Informe ejecutivo de DIEGUEZ GARZA JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DIEGUEZ GARZA JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIMOTEX SA | Consejero Delegado Solidario | 30/06/2020 | |
DIMOTEX SA | Presidente | 30/06/2020 | |
DIMOTEX SA | Consejero | 30/06/2020 | |
LAMPAZAS SL | Apoderado | 25/03/2011 | |
PARKING CALDAS SL | Liquidador | 23/01/2010 |
VINCULACIONES DE DIEGUEZ GARZA JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEGUEZ GARZA JOAQUIN
Empresa: DIMOTEX SA
Consejero Delegado Solidario
- Dieguez Garza Joaquin
Consejero
- Chamoso Gonzalez Luis Antonio
- Dieguez Garza Cristina
- Dieguez Garza Joaquin
- Lopez Pato Jose Antonio
Presidente
- Dieguez Garza Joaquin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 53, S 8, H OR 1106, I/A 42 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-32
Empresa: DIMOTEX SA
Consejero Delegado
- Dieguez Garza Joaquin
Consejero
- Chamoso Gonzalez Luis Antonio
- Dieguez Garza Cristina
- Dieguez Garza Joaquin
- Lopez Pato Jose Antonio
Presidente
- Dieguez Garza Joaquin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 53, S 8, H OR 1106, I/A 42 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-32
Empresa: GARZA AUTOMOCION SA
Consejero Delegado
Consejero
- Dieguez Garza Joaquin
- Garza Lopez Jose Antonio
- Lopez Garrido Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 217, S 8, H OR 1627, I/A 36 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-32
Empresa: GARZA AUTOMOCION SA
Consejero Delegado
Consejero
- Dieguez Garza Joaquin
- Garza Lopez Jose Antonio
- Lopez Garrido Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 217, S 8, H OR 1627, I/A 34 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-32
Empresa: DIMOTEX SA
Consejero Delegado
- Dieguez Garza Joaquin
Consejero
- Chamoso Gonzalez Luis Antonio
- Dieguez Garza Joaquin
- Lopez Pato Jose Antonio
Presidente
- Dieguez Garza Joaquin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 51, S 8, H OR 1106, I/A 34 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-32
Empresa: DIMOTEX SA
Consejero Delegado
- Dieguez Garza Joaquin
Consejero
- Dieguez Garza Joaquin
- Dieguez Perez Joaquin
- Lopez Pato Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 51, S 8, H OR 1106, I/A 34 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-32
Empresa: LAMPAZAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Dieguez Garza Cristina
- Dieguez Garza Joaquin
- Dieguez Perez Joaquin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775 , F 42, S 8, H OR 1105, I/A 38 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-32
Empresa: ESTILO ZERO SL
Apoderado Solidario
- Dieguez Garza Joaquin
- Dieguez Perez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 33, S 8, H C 44460, I/A 5 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-15
Empresa: LOOKOUT ALERTLY SL
Apoderado Solidario
- Dieguez Garza Joaquin
- Dieguez Garza Joaquin
- Dieguez Perez Joaquin
- Dieguez Perez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2866 , F 186, S 8, H C 33816, I/A 6 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-15
Empresa: DIEGUEZ GLOBAL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Dieguez Garza Joaquin
- Dieguez Perez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 120, S 8, H C 34249, I/A 11 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-15
VER MAS ACTOS
Información de DIEGUEZ GARZA JOAQUIN
Mostramos los datos de DIEGUEZ GARZA JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEGUEZ GARZA JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos