GARRIGUES LLUCH FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de GARRIGUES LLUCH FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARRIGUES LLUCH FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL VICTORIA PAMIES SABRAFEN SL | Administrador Concursal | 24/04/2024 | |
COMHER SL | Administrador Concursal | 03/10/2023 | |
PANHEVI SL | Administrador Concursal | 27/05/2022 | |
PROYMAC TRADE SL | Administrador Concursal | 07/10/2020 | |
GUILLAMON Y PRADAS SL | Administrador Concursal | 25/10/2019 | |
CONCURSAL AGREEMENT SLP | Soc.Prof. | 16/10/2013 | |
CONCURSAL AGREEMENT SLP | Administrador Unico | 16/10/2013 |
VINCULACIONES DE GARRIGUES LLUCH FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIGUES LLUCH FRANCISCO JAVIER
Empresa: MACOBASA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MACOBASA SL
Nif:B43130897
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE TARRAGONA
Juez / Ponente:CESAR SUAREZ VAZQUEZ
Fecha de Resolución:25/09/2019
Número Procedimiento Concursal:377/2019
Datos Registrales:
Tomo:
0
Libro:
0
Folio:
0
Hoja:
8-7153
Inscripción:
17
Fecha Inscripción25/07/2024
Registro:Registro Mercantil de Tarragona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 7153, I/A 17 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-43
Administrador Concursal
- Garrigues Lluch Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28708 , F 66, S 8, H B 139322, I/A 10 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-08
Empresa: COMHER SL
Administrador Concursal
- Garrigues Lluch Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29054 , F 93, S 8, H B 42421, I/A 34 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-08
Empresa: PANHEVI SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PANHEVI SL
Nif:B12054276
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA
Juez / Ponente:BEATRIZ SARRION MARTI
Fecha de Resolución:12/02/2021
Número Procedimiento Concursal:000063/2021
Datos Registrales:
Tomo:
703
Libro:
270
Folio:
121
Hoja:
8-7434
Inscripción:
11
Fecha Inscripción27/05/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703, L 270, F 121, S 8, H CS 7434, I/A 11 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-12
Empresa: AMELET SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AMELET SL
Nif:B78924081
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:7
Juez / Ponente:DON SANTIAGO SENENT MARTINEZ
Fecha de Resolución:10/11/2015
Número Procedimiento Concursal:319/2015
Datos Registrales:
Tomo:
11882
Libro:
0
Folio:
131
Hoja:
8-186654
Inscripción:
12
Fecha Inscripción07/10/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11882 , F 131, S 8, H M 186654, I/A 12 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Empresa: PROYMAC TRADE SL
Administrador Concursal
- Garrigues Lluch Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32213 , F 30, S 8, H B 203035, I/A A (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-08
Empresa: MACOBASA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MACOBASA SL
Nif:B43130897
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE TARRAGONA
Juez / Ponente:CESAR SUAREZ VAZQUEZ
Fecha de Resolución:25/09/2019
Número Procedimiento Concursal:377/2019
Datos Registrales:
Tomo:
1326
Libro:
0
Folio:
6
Hoja:
8-7153
Inscripción:
15
Fecha Inscripción07/11/2019
Registro:Registro Mercantil de Tarragona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1326 , F 6, S 8, H T 7153, I/A 15 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-43
Empresa: GUILLAMON Y PRADAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GUILLAMON Y PRADAS SL
Nif:B43755024
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE TARRAGONA
Juez / Ponente:CESAR SUAREZ VAZQUEZ
Fecha de Resolución:13/11/2018
Número Procedimiento Concursal:535/2018
Datos Registrales:
Tomo:
1962
Libro:
0
Folio:
183
Hoja:
8-28541
Inscripción:
6
Fecha Inscripción25/10/2019
Registro:Registro Mercantil de Tarragona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962 , F 183, S 8, H T 28541, I/A 6 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-43
Empresa: NAPITIA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:NAPITIA SA
Nif:A07276769
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:VICTOR FERNANDEZ GONZALEZ
Fecha de Resolución:21/06/2013
Número Procedimiento Concursal:809/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2755
Libro:
0
Folio:
47
Hoja:
8-5414
Inscripción:
13
Fecha Inscripción20/03/2018
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2755 , F 47, S 8, H PM 5414, I/A 13 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-07
Empresa: AMELET SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AMELET SL
Nif:B78924081
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:7
Juez / Ponente:DON SANTIAGO SENENT MARTINEZ
Fecha de Resolución:10/11/2015
Número Procedimiento Concursal:319/2015
Datos Registrales:
Tomo:
11882
Libro:
0
Folio:
130
Hoja:
8-186654
Inscripción:
9
Fecha Inscripción27/06/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11882 , F 130, S 8, H M 186654, I/A 9 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-28
VER MAS ACTOS
Información de GARRIGUES LLUCH FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de GARRIGUES LLUCH FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIGUES LLUCH FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos