GARILLI MATTEO
Informe ejecutivo de GARILLI MATTEO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE GARILLI MATTEO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARILLI MATTEO
Empresa: ROISUR INVERSIONES SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33536 , F 211, S 8, H M 608570, I/A 14 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Empresa: ROISUR INVERSIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33536 , F 210, S 8, H M 608570, I/A 13 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Empresa: ROISUR INVERSIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33536 , F 209, S 8, H M 608570, I/A 12 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-28
Empresa: ROISUR INVERSIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33536 , F 209, S 8, H M 608570, I/A 12 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-28
Empresa: ROISUR INVERSIONES SA
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33536 , F 208, S 8, H M 608570, I/A 11 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-28
Empresa: ROISUR INVERSIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33536 , F 208, S 8, H M 608570, I/A 11 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-28
Empresa: ROISUR INVERSIONES SA
Apoderado
Consejero
- Garilli Matteo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33536 , F 207, S 8, H M 608570, I/A 10 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-28
Información de GARILLI MATTEO
Mostramos los datos de GARILLI MATTEO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARILLI MATTEO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos