GARILLI LEONARDO
Informe ejecutivo de GARILLI LEONARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARILLI LEONARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROISUR INVERSIONES SA | Apoderado | 01/06/2022 | |
ROISUR INVERSIONES SA | Consejero | 21/07/2021 | |
ROISUR INVERSIONES SA | Apoderado | 06/08/2020 | |
ROISUR INVERSIONES SA | Apoderado | 24/06/2019 |
VINCULACIONES DE GARILLI LEONARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARILLI LEONARDO
Empresa: ROISUR INVERSIONES SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33536 , F 211, S 8, H M 608570, I/A 14 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Empresa: ROISUR INVERSIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33536 , F 210, S 8, H M 608570, I/A 13 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Empresa: ROISUR INVERSIONES SA
Apoderado
- Garilli Leonardo
- Garilli Nicolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33536 , F 210, S 8, H M 608570, I/A 13 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Empresa: ROISUR INVERSIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33536 , F 209, S 8, H M 608570, I/A 12 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-28
Empresa: ROISUR INVERSIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33536 , F 209, S 8, H M 608570, I/A 12 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-28
Empresa: ROISUR INVERSIONES SA
Apoderado
- Garilli Leonardo
- Garilli Nicolo
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33536 , F 208, S 8, H M 608570, I/A 11 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-28
Empresa: ROISUR INVERSIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33536 , F 208, S 8, H M 608570, I/A 11 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-28
Empresa: ROISUR INVERSIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Brambillasca Giorgio Luigi
- BUSINESS PREATORES SL
- Garilli Leonardo
- Garilli Nicolo
- Garilli Stefano
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33536 , F 207, S 8, H M 608570, I/A 10 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-28
Empresa: ROISUR INVERSIONES SA
Apoderado
- Garilli Leonardo
- Garilli Nicolo
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33536 , F 207, S 8, H M 608570, I/A 10 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-28
Empresa: ROISUR INVERSIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Brambillasca Giorgio Luigi
- BUSINESS PREATORES SL
- Garilli Leonardo
- Garilli Nicolo
- Garilli Stefano
Presidente
Representante
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33536 , F 206, S 8, H M 608570, I/A 9 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
VER MAS ACTOS
Información de GARILLI LEONARDO
Mostramos los datos de GARILLI LEONARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARILLI LEONARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos