GARIGORTA PIÑERO JESUS MARTIN
Informe ejecutivo de GARIGORTA PIÑERO JESUS MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARIGORTA PIÑERO JESUS MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALDAGARI SL | Administrador Solidario | 09/05/2017 | 10/02/2020 |
ALDAGARI SL | Administrador Solidario | 09/01/2015 | 09/05/2017 |
VINCULACIONES DE GARIGORTA PIÑERO JESUS MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARIGORTA PIÑERO JESUS MARTIN
Empresa: ALDAGARI SL
Administrador Solidario
- Garigorta Barba Josu
- Garigorta Piñero Jesus Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4117 , F 197, S 8, H BI 32669, I/A 5 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-48
Empresa: ALDAGARI SL
Administrador Solidario
- Garigorta Barba Josu
- Garigorta Piñero Jesus Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4117 , F 197, S 8, H BI 32669, I/A 4 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-48
Empresa: ALDAGARI SL
Administrador Solidario
- Aldazabal Inunciaga Luis Maria
- Garigorta Barba Josu
- Garigorta Piñero Jesus Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4117 , F 197, S 8, H BI 32669, I/A 4 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-48
Empresa: ALDAGARI SL
Administrador Solidario
- Aldazabal Inunciaga Luis Maria
- Garigorta Piñero Jesus Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4117 , F 197, S 8, H BI 32669, I/A 3 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-48
Información de GARIGORTA PIÑERO JESUS MARTIN
Mostramos los datos de GARIGORTA PIÑERO JESUS MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARIGORTA PIÑERO JESUS MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos