GARIGORTA BARBA JOSU
Informe ejecutivo de GARIGORTA BARBA JOSU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARIGORTA BARBA JOSU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALDAGARI SL | Administrador Unico | 10/02/2020 | 27/08/2024 |
ALDAGARI SL | Administrador Solidario | 09/05/2017 | 10/02/2020 |
ALDAGARI SL | Administrador Solidario | 09/01/2015 | 09/05/2017 |
VINCULACIONES DE GARIGORTA BARBA JOSU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARIGORTA BARBA JOSU
Empresa: ALDAGARI SL
Administrador Unico
- Garigorta Barba Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 32669, I/A 7 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-48
Empresa: ALDAGARI SL
Administrador Unico
- Garigorta Barba Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4117 , F 197, S 8, H BI 32669, I/A 5 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-48
Empresa: ALDAGARI SL
Administrador Solidario
- Garigorta Barba Josu
- Garigorta Piñero Jesus Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4117 , F 197, S 8, H BI 32669, I/A 5 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-48
Empresa: ALDAGARI SL
Administrador Solidario
- Garigorta Barba Josu
- Garigorta Piñero Jesus Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4117 , F 197, S 8, H BI 32669, I/A 4 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-48
Empresa: ALDAGARI SL
Administrador Solidario
- Aldazabal Inunciaga Luis Maria
- Garigorta Barba Josu
- Garigorta Piñero Jesus Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4117 , F 197, S 8, H BI 32669, I/A 4 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-48
Empresa: ALDAGARI SL
Administrador Solidario
- Garigorta Barba Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4117 , F 197, S 8, H BI 32669, I/A 3 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-48
Información de GARIGORTA BARBA JOSU
Mostramos los datos de GARIGORTA BARBA JOSU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARIGORTA BARBA JOSU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos