GARCIA VENTOSA JOSE GABRIEL
Informe ejecutivo de GARCIA VENTOSA JOSE GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA VENTOSA JOSE GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENTOMAR SA | Administrador Unico | 03/01/2020 | |
XIRUSA-2016 SL | Socio Unico | 14/03/2017 | |
PROMOCAVENT SL | Administrador Solidario | 21/12/2010 | |
GRUPO INMOBILIARIO AMAVENTO SL | Administrador Unico | 24/12/2009 | |
DE CANTO NEGOCIOS SL | Administrador Unico | 22/05/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA VENTOSA JOSE GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VENTOSA JOSE GABRIEL
Empresa: XIRUSA-2016 SL
Administrador Unico
- Garcia Ventosa Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4020 , F 157, S 8, H A 154264, I/A 3 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-03
Empresa: VENTOMAR SA
Administrador Unico
- Garcia Ventosa Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2049 , F 113, S 8, H A 44425, I/A 8 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-03
Empresa: VENTOMAR SA
Administrador Solidario
- Arrufat Figueras Dolores
- Garcia Ventosa Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2049 , F 113, S 8, H A 44425, I/A 8 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-03
Empresa: XIRUSA-2016 SL
Administrador Unico
- Garcia Ventosa Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4020 , F 156, S 8, H A 154264, I/A 1 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-03
Empresa: XIRUSA-2016 SL
Socio Único
- Garcia Ventosa Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4020 , F 156, S 8, H A 154264, I/A 1 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-03
Empresa: VENTOMAR SA
Administrador Solidario
- Arrufat Figueras Dolores
- Garcia Ventosa Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2049 , F 113, S 8, H A 44425, I/A 7 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-03
Empresa: VILLENA TRUCKS SL
Administrador Unico
- Garcia Ventosa Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 98, S 8, H A 123664, I/A 3 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-03
Empresa: VENTOMAR SA
Administrador Solidario
- Arrufat Figueras Dolores
- Garcia Ventosa Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2049 , F 113, S 8, H A 44425, I/A 6 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-03
Empresa: VILLENA TRUCKS SL
Administrador Unico
- Garcia Ventosa Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 97, S 8, H A 123664, I/A 1 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-03
Empresa: PROMOCAVENT SL
Administrador Solidario
- Camara Pallares Jose
- Garcia Ventosa Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 89, S 8, H A 123660, I/A 1 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-03
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA VENTOSA JOSE GABRIEL
Mostramos los datos de GARCIA VENTOSA JOSE GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VENTOSA JOSE GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos