CAMARA PALLARES JOSE
Informe ejecutivo de CAMARA PALLARES JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMARA PALLARES JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FILODETERO SL | Apoderado | 26/03/2014 | |
PROMOCAVENT SL | Administrador Solidario | 21/12/2010 | |
DE CANTO NEGOCIOS SL | Apoderado | 25/08/2009 | |
G.P.I. RENTA SA | Administrador Unico | 28/07/2009 |
VINCULACIONES DE CAMARA PALLARES JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMARA PALLARES JOSE
Empresa: CYS URBANA SL
Administrador Unico
- Camara Pallares Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 207, S 8, H A 62192, I/A 5 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-03
Empresa: INVERSIONES Y ARRENDAMIENTOS SL
Liquidador
- Camara Pallares Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1323 , F 192, S 8, H A 7659, I/A 6 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-03
Empresa: INVERSIONES Y ARRENDAMIENTOS SL
Administrador Unico
- Camara Pallares Jose
Liquidador
- Camara Pallares Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1323 , F 192, S 8, H A 7659, I/A 6 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-03
Empresa: G.P.I. RENTA SA
Administrador Unico
- Camara Pallares Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 87, S 8, H A 25603, I/A 11 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-03
Empresa: G.P.I. RENTA SA
Administrador Unico
- Camara Pallares Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 87, S 8, H A 25603, I/A 10 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-03
Empresa: FILODETERO SL
Apoderado
- Camara Pallares Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3640 , F 35, S 8, H A 132060, I/A 3 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-03
Empresa: PROMOCAVENT SL
Administrador Solidario
- Camara Pallares Jose
- Garcia Ventosa Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 89, S 8, H A 123660, I/A 1 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-03
Empresa: DE CANTO NEGOCIOS SL
Apoderado
- Camara Pallares Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 177, S 8, H A 66086, I/A 4 (25/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-03
Empresa: G.P.I. RENTA SA
Administrador Unico
- Camara Pallares Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 87, S 8, H A 25603, I/A 7 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-03
Información de CAMARA PALLARES JOSE
Mostramos los datos de CAMARA PALLARES JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMARA PALLARES JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos