GARCIA SAÑUDO DIEZ ELENA
Informe ejecutivo de GARCIA SAÑUDO DIEZ ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GARCIA SAÑUDO DIEZ ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SA ANTONIO MUÑOZ IMPERMEABILIZANTES VITASFALT | Administrador Concursal | 04/10/2019 | 04/10/2019 |
SA ANTONIO MUÑOZ IMPERMEABILIZANTES VITASFALT | Administrador Concursal | 14/11/2012 | 04/10/2019 |
GRUPO INVERSIONES INDUSTRIALES SA | Administrador Concursal | 11/03/2015 | |
ODIEL BILBAO SA | Secretario | 27/10/2010 | |
TERMINALES DE CONTENEDORES DE ANDALUCIA SA | Secretario | 29/06/2010 | |
NAVIERA DEL ODIEL SA | Secretario No Consejero | 10/06/2009 | |
COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA SA | Secretario No Consejero | 26/01/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA SAÑUDO DIEZ ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SAÑUDO DIEZ ELENA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SA ANTONIO MUÑOZ IMPERMEABILIZANTES VITASFALT
Nif:A28466092
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Garcia Sañudo Diez Elena
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:03/10/2012
Número Procedimiento Concursal:452/2012
Datos Registrales:
Tomo:
4471
Libro:
0
Folio:
178
Hoja:
8-74039
Inscripción:
22
Fecha Inscripción04/10/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4471 , F 178, S 8, H M 74039, I/A 22 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SA ANTONIO MUÑOZ IMPERMEABILIZANTES VITASFALT
Nif:A28466092
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Garcia Sañudo Diez Elena
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:03/10/2012
Número Procedimiento Concursal:452/2012
Datos Registrales:
Tomo:
4471
Libro:
0
Folio:
178
Hoja:
8-74039
Inscripción:
22
Fecha Inscripción04/10/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4471 , F 178, S 8, H M 74039, I/A 22 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-28
Empresa: GRUPO INVERSIONES INDUSTRIALES SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO INVERSIONES INDUSTRIALES SA
Nif:A79213344
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Garcia Sañudo Diez Elena
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 10 DE MADRID
Número:10
Juez / Ponente:DOÑA OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:28/03/2014
Número Procedimiento Concursal:178/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1750
Libro:
0
Folio:
188
Hoja:
8-31673
Inscripción:
9
Fecha Inscripción11/03/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1750 , F 188, S 8, H M 31673, I/A 9 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SA ANTONIO MUÑOZ IMPERMEABILIZANTES VITASFALT
Nif:A28466092
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Garcia Sañudo Diez Elena
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:10
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:03/10/2012
Número Procedimiento Concursal:452/2012
Datos Registrales:
Tomo:
4471
Libro:
0
Folio:
177
Hoja:
8-74039
Inscripción:
A
Fecha Inscripción14/11/2012
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4471 , F 177, S 8, H M 74039, I/A A (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-28
Empresa: ODIEL BILBAO SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Garcia Sañudo Diez Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 174, S 8, H BI 1476,A , I/ 73 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-48
Secretario
- Garcia Sañudo Diez Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 166, S 8, H CA 10935, I/A 20 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-11
Empresa: NAVIERA DEL ODIEL SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Garcia Sañudo Diez Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23330 , F 107, S 8, H M 418366, I/A 30 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-28
Empresa: COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA SA
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
- Garcia Sañudo Diez Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25458 , F 211, S 8, H M 108002, I/A 192 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-28
Información de GARCIA SAÑUDO DIEZ ELENA
Mostramos los datos de GARCIA SAÑUDO DIEZ ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SAÑUDO DIEZ ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos