GARCIA SANCHEZ ISABEL MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA SANCHEZ ISABEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 101
Empresas activas: 50
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE GARCIA SANCHEZ ISABEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITACSA TRANSPORTE URGENTE SL | Auditor | 13/09/2024 | |
LA HOGAREÑA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL | Auditor Suplente | 05/04/2024 | |
HIJES SL | Auditor Suplente | 04/03/2024 | |
INSYTE POWER SYSTEMS SA | Auditor | 26/02/2024 | |
INVEXMARFE SL | Auditor | 20/02/2024 | |
MICRO ACABADOS SL | Auditor | 06/10/2023 | |
ARIES INDUSTRIAS DEL PLASTICO SA | Auditor | 23/03/2023 | |
INSYTE INSTALACIONES SA | Auditor | 28/12/2022 | |
INDITECAR BOX SL | Auditor Suplente | 03/08/2022 | |
ALQUILER ESPACIO DIAFANO SL | Auditor Suplente | 08/06/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA SANCHEZ ISABEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SANCHEZ ISABEL MARIA
Empresa: ITACSA TRANSPORTE URGENTE SL
Auditor
- Carrasco Blazquez Alberto
- Garcia Sanchez Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 51118, I/A 39 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-28
Auditor Suplente
- Garcia Sanchez Isabel Maria
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20869 , F 204, S 8, H M 369906, I/A 19 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-28
Empresa: HIJES SL
Auditor Suplente
- Garcia Sanchez Isabel Maria
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11989 , F 18, S 8, H M 14411, I/A 17 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Empresa: UPAMA SA
Auditor Suplente
Auditor
- Garcia Sanchez Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15217 , F 215, S 8, H M 41929, I/A 22 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Empresa: INSYTE POWER SYSTEMS SA
Auditor
- Carrasco Blazquez Alberto
- Garcia Sanchez Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22898 , F 29, S 8, H M 410091, I/A 14 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Empresa: IPSE DEINDE SL
Auditor Suplente
- Garcia Sanchez Isabel Maria
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34269 , F 119, S 8, H M 408246, I/A 14 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-28
Empresa: INVEXMARFE SL
Auditor
- Carrasco Blaquez Alberto
- Garcia Sanchez Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 802, L 629, F 156, S 8, H CC 10981, I/A 7 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-10
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO HERMAFER SA
Auditor Suplente
- Garcia Sanchez Isabel Maria
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24103 , F 27, S 8, H M 433090, I/A 7 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Empresa: VALE Y TINO SL
Auditor
- Carrasco Blazquez Alberto
- Garcia Sanchez Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38676 , F 20, S 8, H M 100805, I/A 17 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-28
Empresa: MICRO ACABADOS SL
Auditor
- Carrasco Blazquez Alberto
- Garcia Sanchez Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43059 , F 75, S 8, H M 155012, I/A 22 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA SANCHEZ ISABEL MARIA
Mostramos los datos de GARCIA SANCHEZ ISABEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SANCHEZ ISABEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos