CARRASCO BLAZQUEZ ALBERTO
Informe ejecutivo de CARRASCO BLAZQUEZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 96
Empresas activas: 46
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE CARRASCO BLAZQUEZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITACSA TRANSPORTE URGENTE SL | Auditor | 13/09/2024 | |
LA HOGAREÑA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL | Auditor | 05/04/2024 | |
HIJES SL | Auditor | 04/03/2024 | |
INSYTE POWER SYSTEMS SA | Auditor | 26/02/2024 | |
MICRO ACABADOS SL | Auditor | 06/10/2023 | |
ARIES INDUSTRIAS DEL PLASTICO SA | Auditor Suplente | 23/03/2023 | |
INSYTE INSTALACIONES SA | Auditor | 28/12/2022 | |
INDITECAR BOX SL | Auditor | 03/08/2022 | |
ALQUILER ESPACIO DIAFANO SL | Auditor | 08/06/2022 | |
DELFIN ULTRACONGELADOS SA | Auditor Suplente | 18/05/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CARRASCO BLAZQUEZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRASCO BLAZQUEZ ALBERTO
Empresa: ITACSA TRANSPORTE URGENTE SL
Auditor
- Carrasco Blazquez Alberto
- Garcia Sanchez Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 51118, I/A 39 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-28
Auditor Suplente
Auditor
- Carrasco Blazquez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20869 , F 204, S 8, H M 369906, I/A 19 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-28
Empresa: HIJES SL
Auditor Suplente
Auditor
- Carrasco Blazquez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11989 , F 18, S 8, H M 14411, I/A 17 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Empresa: UPAMA SA
Auditor Suplente
- Carrasco Blazquez Alberto
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15217 , F 215, S 8, H M 41929, I/A 22 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Empresa: INSYTE POWER SYSTEMS SA
Auditor
- Carrasco Blazquez Alberto
- Garcia Sanchez Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22898 , F 29, S 8, H M 410091, I/A 14 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Empresa: IPSE DEINDE SL
Auditor Suplente
Auditor
- Carrasco Blazquez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34269 , F 119, S 8, H M 408246, I/A 14 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-28
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO HERMAFER SA
Auditor Suplente
Auditor
- Carrasco Blazquez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24103 , F 27, S 8, H M 433090, I/A 7 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Empresa: VALE Y TINO SL
Auditor
- Carrasco Blazquez Alberto
- Garcia Sanchez Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38676 , F 20, S 8, H M 100805, I/A 17 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-28
Empresa: MICRO ACABADOS SL
Auditor
- Carrasco Blazquez Alberto
- Garcia Sanchez Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43059 , F 75, S 8, H M 155012, I/A 22 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
Auditor Suplente
- Carrasco Blazquez Alberto
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26292 , F 80, S 8, H M 473814, I/A 6 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-28
VER MAS ACTOS
Información de CARRASCO BLAZQUEZ ALBERTO
Mostramos los datos de CARRASCO BLAZQUEZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRASCO BLAZQUEZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos